GOYENETXE BILBAO MARIA AMAYA
Informe ejecutivo de GOYENETXE BILBAO MARIA AMAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOYENETXE BILBAO MARIA AMAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAUREGUI GOYENETXE SA | Consejero | 27/07/2021 |
VINCULACIONES DE GOYENETXE BILBAO MARIA AMAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOYENETXE BILBAO MARIA AMAYA
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Consejero
- Bustinza Goienetxe Eider
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Goyenetxe Bilbao Maria Amaya
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 170, S 8, H BI 2721,A , I/ 15 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-48
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Consejero
- Bustinza Goienetxe Eider
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Goyenetxe Bilbao Maria Amaya
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 170, S 8, H BI 2721,A , I/ 15 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-48
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Consejero
- Bustinza Goienetxe Eider
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Goyenetxe Bilbao Maria Amaya
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 170, S 8, H BI 2721,A , I/ 14 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-48
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Consejero
- Bustinza Goienetxe Eider
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Goyenetxe Bilbao Maria Amaya
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 170, S 8, H BI 2721,A , I/ 14 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-48
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Consejero
- Bustinza Goienetxe Eider
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Goyenetxe Bilbao Maria Amaya
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 169, S 8, H BI 2721,A , I/ 11 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-48
Información de GOYENETXE BILBAO MARIA AMAYA
Mostramos los datos de GOYENETXE BILBAO MARIA AMAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOYENETXE BILBAO MARIA AMAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos