BUSTINZA TORRONTEGUI JOSE LUIS
Informe ejecutivo de BUSTINZA TORRONTEGUI JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUSTINZA TORRONTEGUI JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAUREGUI GOYENETXE SA | Presidente | 27/07/2021 | |
JAUREGUI GOYENETXE SA | Consejero | 27/07/2021 |
VINCULACIONES DE BUSTINZA TORRONTEGUI JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTINZA TORRONTEGUI JOSE LUIS
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Consejero
- Bustinza Goienetxe Eider
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Goyenetxe Bilbao Maria Amaya
Presidente
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 170, S 8, H BI 2721,A , I/ 15 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-48
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Consejero
- Bustinza Goienetxe Eider
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Goyenetxe Bilbao Maria Amaya
Presidente
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 170, S 8, H BI 2721,A , I/ 15 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-48
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Consejero
- Bustinza Goienetxe Eider
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Goyenetxe Bilbao Maria Amaya
Presidente
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 170, S 8, H BI 2721,A , I/ 14 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-48
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Consejero
- Bustinza Goienetxe Eider
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Goyenetxe Bilbao Maria Amaya
Presidente
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 170, S 8, H BI 2721,A , I/ 14 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-48
Empresa: PROMOCIONES OLERKARI SL
Liquidador Solidario
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Gutierrez Gonzalez Juan Luis
- Martinez Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13543 , F 136, S 8, H M 220190, I/A 3 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Empresa: PROMOCIONES OLERKARI SL
Consejero
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Gutierrez Gonzalez Juan Luis
- Martinez Garcia De Mendoza Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13543 , F 136, S 8, H M 220190, I/A 3 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Gervas Angel
- Alonso Gervas Angel
- Astobiza Lasuen Josu
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 170, S 8, H BI 2721,A , I/ 13 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-48
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Apoderado
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 170, S 8, H BI 2721,A , I/ 12 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-48
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Consejero
- Bustinza Goienetxe Eider
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Goyenetxe Bilbao Maria Amaya
Presidente
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 169, S 8, H BI 2721,A , I/ 11 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-48
Empresa: JAUREGUI GOYENETXE SA
Consejero
- Alonso Gervas Angel
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
- Jauregui Aguirre Miren Edurne
Presidente
Secretario
- Bustinza Torrontegui Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 169, S 8, H BI 2721,A , I/ 11 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-48
Información de BUSTINZA TORRONTEGUI JOSE LUIS
Mostramos los datos de BUSTINZA TORRONTEGUI JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTINZA TORRONTEGUI JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos