GORTAZAR ARZA FRANCISCO
Informe ejecutivo de GORTAZAR ARZA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GORTAZAR ARZA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIO GOBELAS SA | Administrador Solidario | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE GORTAZAR ARZA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORTAZAR ARZA FRANCISCO
Empresa: RIO GOBELAS SA
Administrador Solidario
- Fabregas Sasiain Jose Manuel
- Gortazar Arza Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 74, S 8, H BI 2270,A , I/ 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-48
Empresa: INGENIERIA ARSON SL
Consejero
- Gortazar Arza Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4280 , F 31, S 8, H BI 36430, I/A 7 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-48
Empresa: RIO GOBELAS SA
Administrador Solidario
- Fabregas Sasiain Jose Manuel
- Gortazar Arza Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 71, S 8, H BI 2270,A , I/ 4 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Empresa: PREVAL SA
REPR.143 RRM
- Gortazar Arza Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33780 , F 204, S 8, H B 72893, I/A 55 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-08
Empresa: AJL OPHTHALMIC SA
Consejero
- Gortazar Arza Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 58, S 8, H VI 4545, I/A 21 (07/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-01
Información de GORTAZAR ARZA FRANCISCO
Mostramos los datos de GORTAZAR ARZA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORTAZAR ARZA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos