FABREGAS SASIAIN JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de FABREGAS SASIAIN JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FABREGAS SASIAIN JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BILBERGIA INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 21/02/2017 | |
BILBERGIA INVERSIONES SL | Presidente | 17/02/2017 | |
BILBERGIA INVERSIONES SL | Consejero | 17/02/2017 | |
DIVERA SL | Administrador Unico | 13/01/2011 | |
RIO GOBELAS SA | Administrador Solidario | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE FABREGAS SASIAIN JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABREGAS SASIAIN JOSE MANUEL
Empresa: RIO GOBELAS SA
Administrador Solidario
- Fabregas Sasiain Jose Manuel
- Gortazar Arza Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 74, S 8, H BI 2270,A , I/ 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-48
Empresa: BILBERGIA INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Fabregas Sasiain Ana
- Fabregas Sasiain Jose Manuel
- Fabregas Sasiain Juan Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 158, S 8, H BI 69378, I/A 2 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-48
Empresa: BILBERGIA INVERSIONES SL
Consejero
- Fabregas Sasiain Ana
- Fabregas Sasiain Jose Manuel
- Fabregas Sasiain Juan Evaristo
Presidente
- Fabregas Sasiain Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 154, S 8, H BI 69378, I/A 1 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-48
Empresa: DIVERA SL
Administrador Unico
- Fabregas Sasiain Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 194, S 8, H BI 9522,B , I/ 2 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-48
Empresa: DIVERA SL
Administrador Solidario
- Fabregas Sasiain Jose Manuel
- Lapuerta Ormaechea Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 194, S 8, H BI 9522,B , I/ 2 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-48
Empresa: RIO GOBELAS SA
Administrador Solidario
- Fabregas Sasiain Jose Manuel
- Gortazar Arza Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 71, S 8, H BI 2270,A , I/ 4 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Información de FABREGAS SASIAIN JOSE MANUEL
Mostramos los datos de FABREGAS SASIAIN JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABREGAS SASIAIN JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos