GOROSTIZA ORAA JUAN TOMAS
Informe ejecutivo de GOROSTIZA ORAA JUAN TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOROSTIZA ORAA JUAN TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINECO SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 29/01/2024 | |
ETORPENSION EPSV DE EMPLEO | Miem.J.G.P.V | 04/07/2023 | |
FINECO PREVISION ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Apoderado | 06/03/2023 | |
FINECOPENSION E.P.S.V. INDIVIDUAL | Miem.J.G.P.V | 19/07/2021 | |
FINECO PREVISION ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Secretario | 31/05/2021 | |
FINECO SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 03/05/2018 | |
GIIC FINECO SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Apoderado | 12/04/2016 | |
FINECO PREVISION ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Secretario | 30/03/2016 | |
FINECO PREVISION ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Consejero | 30/03/2016 |
VINCULACIONES DE GOROSTIZA ORAA JUAN TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOROSTIZA ORAA JUAN TOMAS
Empresa: FINECO PATRIMONIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amezaga Lopategui Jose Luis
- Colino Salazar Maria Pilar
- Gorostiza Oraa Juan Tomas
- Kaibel Axpe Enrique
- Lopez Jimenez Jose Antonio
- Ormazabal Rojas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35106 , F 217, S 8, H M 509432, I/A 25 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: FINECO SOCIEDAD DE VALORES SA
Apoderado
- Aramendia Unzue Javier
- Cifrian Castellon Eduardo
- Gorostiza Oraa Juan Tomas
- Saez Uribarri Enrique
- Taboada Santa Cruz Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5092 , F 130, S 8, H BI 950,A , I/ 192 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Empresa: ETORPENSION EPSV DE EMPLEO
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663 , F 220, S 8, H BI 69215, I/A 11 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-48
Empresa: ETORPENSION EPSV DE EMPLEO
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663 , F 220, S 8, H BI 69215, I/A 11 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-48
Apoderado
- Arrese-igor Etxeburua Olimpia
- Gastaca Abasolo Elena
- Gorostiza Oraa Juan Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610 , F 152, S 8, H BI 43825, I/A 26 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Amezaga Lopategui Jose Luis
- Andrinua Cortabarria Genaro
- Gorostiza Oraa Juan Tomas
- Ormazabal Rojas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610 , F 152, S 8, H BI 43825, I/A 26 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-48
Empresa: FINECOPENSION E.P.S.V. INDIVIDUAL
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Secretario No Consejero
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 158, S 8, H BI 17260, I/A 39 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-48
Empresa: FINECOPENSION E.P.S.V. INDIVIDUAL
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 158, S 8, H BI 17260, I/A 39 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-48
Consejero
- Gorostiza Oraa Juan Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610 , F 151, S 8, H BI 43825, I/A 24 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-48
Secretario
- Gorostiza Oraa Juan Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610 , F 151, S 8, H BI 43825, I/A 24 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-48
VER MAS ACTOS
Información de GOROSTIZA ORAA JUAN TOMAS
Mostramos los datos de GOROSTIZA ORAA JUAN TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOROSTIZA ORAA JUAN TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos