ARRIOLA GARCIA ESTHER
Informe ejecutivo de ARRIOLA GARCIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 32
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE ARRIOLA GARCIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ETORPENSION EPSV DE EMPLEO | Miem.J.G.P.V | 04/07/2023 | |
ETORPENSION EPSV DE EMPLEO | Sec.J.G.P.V | 04/07/2023 | |
FINECOPENSION E.P.S.V. INDIVIDUAL | Secretario No Consejero | 19/07/2021 | |
GIIC FINECO SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Presidente | 25/10/2016 | |
GIIC FINECO SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Apoderado | 12/04/2016 | |
ETORPENSION EPSV DE EMPLEO | Miem.A.G.P.V | 27/05/2015 | |
GIIC FINECO SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Consejero | 24/09/2013 | |
GIIC FINECO SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Apoderado | 04/02/2013 | |
AMESAPA S.I.C.A.V. SA | Secretario | 19/08/2010 | |
AMESAPA S.I.C.A.V. SA | Consejero | 19/08/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARRIOLA GARCIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIOLA GARCIA ESTHER
Consejero
- Arriola Garcia Esther
- Babio Maruri Alejandro
Presidente
- Arriola Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 209, S 8, H BI 182,A , I/ 70 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-48
Empresa: ETORPENSION EPSV DE EMPLEO
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Arriola Garcia Esther
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663 , F 220, S 8, H BI 69215, I/A 11 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-48
Empresa: ETORPENSION EPSV DE EMPLEO
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Arriola Garcia Esther
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663 , F 220, S 8, H BI 69215, I/A 11 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-48
Empresa: NEWFIN SL
Presidente
Secretario
- Arriola Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4946 , F 124, S 8, H BI 52460, I/A 8 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-48
Empresa: FINECOPENSION E.P.S.V. INDIVIDUAL
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Secretario No Consejero
- Arriola Garcia Esther
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 158, S 8, H BI 17260, I/A 39 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-48
Empresa: FINECOPENSION E.P.S.V. INDIVIDUAL
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Arriola Garcia Esther
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 158, S 8, H BI 17260, I/A 39 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-48
Empresa: ETORPENSION EPSV DE EMPLEO
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Arriola Garcia Esther
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663 , F 219, S 8, H BI 69215, I/A 8 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-48
Empresa: ETORPENSION EPSV DE EMPLEO
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Arriola Garcia Esther
Tesorero
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663 , F 219, S 8, H BI 69215, I/A 8 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-48
Consejero
- Arriola Garcia Esther
Presidente
- Arriola Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 207, S 8, H BI 182,A , I/ 62 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-48
Empresa: FINECOPENSION E.P.S.V. INDIVIDUAL
Miem.J.G.P.V
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Arriola Garcia Esther
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 157, S 8, H BI 17260, I/A 32 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-48
VER MAS ACTOS
Información de ARRIOLA GARCIA ESTHER
Mostramos los datos de ARRIOLA GARCIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIOLA GARCIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos