GORDUN CASTILLO JOAQUIN ANGEL
Informe ejecutivo de GORDUN CASTILLO JOAQUIN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GORDUN CASTILLO JOAQUIN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSCAGRI SL | Apoderado Mancomunado | 29/07/2020 | 20/03/2023 |
OSCAGRI SL | Consejero | 05/06/2019 | 20/03/2023 |
OSCAGRI SL | Secretario | 05/06/2019 | 29/07/2020 |
OSCAGRI SL | Apoderado Solidario | 20/11/2017 | 29/07/2020 |
COMERCIAL OSCENSE DE TECNOLOGIA Y MAQUINARIA SL | Administrador Mancomunado | 13/08/2019 | |
OSCAGRI SL | Secretario | 20/08/2015 | 05/06/2019 |
OSCAGRI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/08/2015 | 05/06/2019 |
OSCAGRI SL | Consejero | 20/08/2015 | 05/06/2019 |
OSCAGRI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/11/2010 | 20/08/2015 |
OSCAGRI SL | Consejero | 12/11/2010 | 20/08/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GORDUN CASTILLO JOAQUIN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORDUN CASTILLO JOAQUIN ANGEL
Empresa: OSCAGRI SL
Apoderado Mancomunado
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 61, S 8, H HU 3219, I/A 17 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-22
Empresa: OSCAGRI SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 61, S 8, H HU 3219, I/A 17 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-22
Empresa: OSCAGRI SL
Apoderado Mancomunado
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 6, S 8, H HU 3219, I/A 14 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-22
Empresa: OSCAGRI SL
Apoderado Solidario
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 5, S 8, H HU 3219, I/A 12 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-22
Empresa: OSCAGRI SL
Secretario
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 5, S 8, H HU 3219, I/A 12 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-22
Administrador Mancomunado
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 212, S 8, H HU 7666, I/A 4 D (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-22
Empresa: OSCAGRI SA
Consejero
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Presidente
Secretario
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 1, S 8, H HU 3219, I/A 10 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-22
Empresa: OSCAGRI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Consejero
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Presidente
Secretario
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 1, S 8, H HU 3219, I/A 10 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-22
Empresa: OSCAGRI SA
Apoderado Solidario
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 100, S 8, H HU 3219, I/A 8 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-22
Empresa: OSCAGRI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Consejero
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Presidente
Secretario
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 131, F 118, S 8, H HU 3219, I/A 6 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-22
VER MAS ACTOS
Información de GORDUN CASTILLO JOAQUIN ANGEL
Mostramos los datos de GORDUN CASTILLO JOAQUIN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORDUN CASTILLO JOAQUIN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos