CIRES PUEYO JOSE RAMON
Informe ejecutivo de CIRES PUEYO JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CIRES PUEYO JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSCAGRI SL | Administrador Solidario | 20/03/2023 |
VINCULACIONES DE CIRES PUEYO JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIRES PUEYO JOSE RAMON
Empresa: OSCAGRI SL
Administrador Solidario
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 61, S 8, H HU 3219, I/A 17 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-22
Empresa: OSCAGRI SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
Consejero
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Presidente
Secretario
- Cires Pueyo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 61, S 8, H HU 3219, I/A 17 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-22
Empresa: OSCAGRI SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 5, S 8, H HU 3219, I/A 13 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-22
Empresa: OSCAGRI SL
Secretario
- Cires Pueyo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 5, S 8, H HU 3219, I/A 12 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-22
Empresa: OSCAGRI SL
Apoderado Solidario
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 5, S 8, H HU 3219, I/A 12 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-22
Administrador Mancomunado
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 212, S 8, H HU 7666, I/A 4 D (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-22
Empresa: OSCAGRI SA
Consejero
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 1, S 8, H HU 3219, I/A 10 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-22
Empresa: OSCAGRI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Consejero
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 1, S 8, H HU 3219, I/A 10 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-22
Empresa: OSCAGRI SA
Apoderado Solidario
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 100, S 8, H HU 3219, I/A 8 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-22
Empresa: OSCAGRI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Consejero
- Cires Pueyo Francisco Javier
- Cires Pueyo Jose Ramon
- Gordun Castillo Joaquin Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 131, F 118, S 8, H HU 3219, I/A 6 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-22
VER MAS ACTOS
Información de CIRES PUEYO JOSE RAMON
Mostramos los datos de CIRES PUEYO JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIRES PUEYO JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos