GONZALEZ VEGA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ VEGA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ VEGA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOBE LEGAL SL | Administrador Unico | 09/05/2019 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ VEGA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ VEGA JOSE MARIA
Empresa: JOBE LEGAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Vega Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39171 , F 20, S 8, H M 695870, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: TOLEDANO E HIJOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TOLEDANO E HIJOS SL
Nif:B78991361
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Gonzalez Vega Jose Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 10 MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:10/06/2010
Número Procedimiento Concursal:215/2010
Datos Registrales:
Tomo:
12348
Libro:
0
Folio:
150
Hoja:
8-196153
Inscripción:
10
Fecha Inscripción23/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12348 , F 150, S 8, H M 196153, I/A 10 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTION Y PROMOCION URBANISTICA ANVAR SL
Nif:B81033508
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Gonzalez Vega Jose Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:25/11/2008
Número Procedimiento Concursal:701/2008
Datos Registrales:
Tomo:
9204
Libro:
0
Folio:
221
Hoja:
8-148097
Inscripción:
B
Fecha Inscripción09/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9204 , F 221, S 8, H M 148097, I/A B (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Empresa: GABINETE EMPRESARIAL & MARKETING SL
Liquidador Solidario
- Galbeño Gonzalez Antonio
- Gonzalez Vega Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12253 , F 55, S 8, H M 194064, I/A 2 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
Empresa: GABINETE EMPRESARIAL & MARKETING SL
Administrador Solidario
- Galbeño Gonzalez Antonio
- Gonzalez Vega Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12253 , F 55, S 8, H M 194064, I/A 2 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
Empresa: TOLEDANO E HIJOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TOLEDANO E HIJOS SL
Nif:B78991361
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Gonzalez Vega Jose Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 10 MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:10/06/2010
Número Procedimiento Concursal:215/2010
Datos Registrales:
Tomo:
12348
Libro:
0
Folio:
149
Hoja:
8-196153
Inscripción:
9
Fecha Inscripción19/08/2010
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12348 , F 149, S 8, H M 196153, I/A 9 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTION Y PROMOCION URBANISTICA ANVAR SL
Nif:B81033508
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Gonzalez Vega Jose Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:25/11/2008
Número Procedimiento Concursal:701/2008
Datos Registrales:
Tomo:
9204
Libro:
0
Folio:
220
Hoja:
8-148097
Inscripción:
7
Fecha Inscripción14/09/2009
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9204 , F 220, S 8, H M 148097, I/A 7 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Información de GONZALEZ VEGA JOSE MARIA
Mostramos los datos de GONZALEZ VEGA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ VEGA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos