GONZALEZ-VARA Y RODRIGUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ-VARA Y RODRIGUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ-VARA Y RODRIGUEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWCOMLAB SL | Apoderado Solidario | 08/05/2019 | |
NEWCOMLAB SL | Administrador Mancomunado | 27/08/2018 | |
GONVARA CAPITAL SL | Administrador Unico | 13/03/2017 | |
GONVARA PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 01/02/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ-VARA Y RODRIGUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ-VARA Y RODRIGUEZ ANTONIO
Empresa: NEWCOMLAB SL
Apoderado Solidario
- De Bustos Martin Ignacio
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16124 , F 170, S 8, H M 273111, I/A 8 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Empresa: NEWCOMLAB SLL
Administrador Mancomunado
- De Bustos Martin Ignacio
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16124 , F 168, S 8, H M 273111, I/A 6 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Empresa: GONVARA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 96, S 8, H M 253832, I/A 21 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Empresa: GONVARA CAPITAL SL
Consejero
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
- Kavardzhikova Maria Irina
- Vara Gutierrez Micaela
Presidente
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 96, S 8, H M 253832, I/A 21 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Empresa: GONVARA CAPITAL SICAV
Consejero
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
- Kavardzhikova Maria Irina
- Vara Gutierrez Micaela
Presidente
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 93, S 8, H M 253832, I/A 20 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Empresa: GONVARA CAPITAL SICAV
Consejero Delegado
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 92, S 8, H M 253832, I/A 17 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Empresa: GONVARA CAPITAL SICAV
Consejero Delegado
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Presidente
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 91, S 8, H M 253832, I/A 16 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-28
Empresa: GONVARA CAPITAL SICAV
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 91, S 8, H M 253832, I/A 16 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-28
Empresa: GONVARA CAPITAL SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
- Kavardzhikova Maria Irina
- Vara Gutierrez Micaela
Presidente
Secretario
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15176 , F 83, S 8, H M 253832, I/A 12 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Empresa: GONVARA PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27412 , F 15, S 8, H M 494062, I/A 1 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Información de GONZALEZ-VARA Y RODRIGUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de GONZALEZ-VARA Y RODRIGUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ-VARA Y RODRIGUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos