DE BUSTOS MARTIN IGNACIO
Informe ejecutivo de DE BUSTOS MARTIN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE BUSTOS MARTIN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWCOMLAB SL | Apoderado Solidario | 08/05/2019 | 15/02/2022 |
NEWCOMLAB SL | Administrador Mancomunado | 27/08/2018 | 14/01/2022 |
NEWCOMLAB SL | Administrador Unico | 27/08/2018 |
VINCULACIONES DE DE BUSTOS MARTIN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE BUSTOS MARTIN IGNACIO
Empresa: NEWCOMLAB SL
Apoderado Solidario
- De Bustos Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16124 , F 171, S 8, H M 273111, I/A 10 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Empresa: NEWCOMLAB SL
Administrador Mancomunado
- De Bustos Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16124 , F 171, S 8, H M 273111, I/A 9 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-28
Empresa: NEWCOMLAB SL
Apoderado Solidario
- De Bustos Martin Ignacio
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16124 , F 170, S 8, H M 273111, I/A 8 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Empresa: NEWCOMLAB SLL
Administrador Mancomunado
- De Bustos Martin Ignacio
- Gonzalez-vara Y Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16124 , F 168, S 8, H M 273111, I/A 6 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Empresa: NEWCOMLAB SLL
Administrador Unico
- De Bustos Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16124 , F 168, S 8, H M 273111, I/A 6 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Información de DE BUSTOS MARTIN IGNACIO
Mostramos los datos de DE BUSTOS MARTIN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE BUSTOS MARTIN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos