GONZALEZ TORRES YOLANDA
Informe ejecutivo de GONZALEZ TORRES YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ TORRES YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUELLAS VET PET SL | Administrador Unico | 18/05/2010 | |
GESTION SANITARIA CONTROL VETERINARIO SL | Administrador Unico | 13/10/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ TORRES YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ TORRES YOLANDA
Empresa: FER Y FER ESTRATEGIAS SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Perez Maria Concepcion
- Gonzalez Torres Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 210, S 8, H VA 24958, I/A 2 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-47
Empresa: FER Y FER ESTRATEGIAS SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Perez Maria Concepcion
- Gonzalez Torres Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 209, S 8, H VA 24958, I/A 1 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-47
Empresa: HUELLAS VET PET SL
Administrador Unico
- Gonzalez Torres Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 53, S 8, H VA 23154, I/A 1 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-47
Administrador Unico
- Gonzalez Torres Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 145, S 8, H VA 7984, I/A 6 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-47
Información de GONZALEZ TORRES YOLANDA
Mostramos los datos de GONZALEZ TORRES YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ TORRES YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos