BLANCO PEREZ MARIA CONCEPCION
Informe ejecutivo de BLANCO PEREZ MARIA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO PEREZ MARIA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FER Y FER ESTRATEGIAS SL | Administrador Solidario | 17/01/2014 |
VINCULACIONES DE BLANCO PEREZ MARIA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO PEREZ MARIA CONCEPCION
Empresa: FER Y FER ESTRATEGIAS SL
Administrador Solidario
- Blanco Perez Maria Concepcion
- Fernandez Aguado Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 210, S 8, H VA 24958, I/A 2 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-47
Empresa: FER Y FER ESTRATEGIAS SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Perez Maria Concepcion
- Gonzalez Torres Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 210, S 8, H VA 24958, I/A 2 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-47
Empresa: FER Y FER ESTRATEGIAS SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Perez Maria Concepcion
- Gonzalez Torres Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 209, S 8, H VA 24958, I/A 1 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-47
Empresa: ZOOSANITARIOS FRAMA SL
Liquidador Solidario
- Blanco Perez Maria Concepcion
- Hernandez Blanco Alberto Carlos
- Hernandez Martin Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991 , F 22, S 8, H VA 11007, I/A 3 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-47
Empresa: ZOOSANITARIOS FRAMA SL
Administrador Solidario
- Blanco Perez Maria Concepcion
- Hernandez Blanco Alberto Carlos
- Hernandez Blanco Jesus Maria
- Hernandez Martin Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991 , F 22, S 8, H VA 11007, I/A 3 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-47
Información de BLANCO PEREZ MARIA CONCEPCION
Mostramos los datos de BLANCO PEREZ MARIA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO PEREZ MARIA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos