GONZALEZ TORRALBA PALOMA YOLANDA
Informe ejecutivo de GONZALEZ TORRALBA PALOMA YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ TORRALBA PALOMA YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKETREAL CONSULTORES SL | Administrador Unico | 15/03/2022 | |
THE INLAND REVOLUTION WATERSHED ENERGETIC ENGINEERING SL | Administrador Unico | 18/06/2020 | |
PRINCIA ANIMACION INFANTIL SL | Administrador Concursal | 29/07/2013 | |
TABIEBRO CONSTRUCCIONES SL | Administrador Concursal | 11/02/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ TORRALBA PALOMA YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ TORRALBA PALOMA YOLANDA
Empresa: MARKETREAL CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Torralba Paloma Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2894 , F 186, S 8, H Z 32854, I/A 7 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-50
Empresa: CERAMICAS SEGOVIA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CERAMICAS SEGOVIA SA
Nif:A50006576
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Fecha de Resolución:02/06/2010
Número Procedimiento Concursal:201/2010
Datos Registrales:
Tomo:
3650
Libro:
0
Folio:
51
Hoja:
8-1389
Inscripción:
16
Fecha Inscripción02/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3650 , F 51, S 8, H Z 1389, I/A 16 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANPIMAQ UTILES PARA LA CONSTRUCCION SL
Nif:B50716687
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Fecha de Resolución:18/03/2009
Número Procedimiento Concursal:207/2009
Datos Registrales:
Tomo:
3410
Libro:
0
Folio:
99
Hoja:
8-20398
Inscripción:
13
Fecha Inscripción29/10/2021
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 99, S 8, H Z 20398, I/A 13 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-50
Empresa: ABILLA & TORRALBA CONCURSALES SCP
Liquidador Mancomunado
- Blanco Abilla Margarita
- Gonzalez Torralba Paloma Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4012 , F 18, S 8, H Z 55907, I/A 2 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-50
Empresa: ABILLA & TORRALBA CONCURSALES SCP
Administrador Mancomunado
- Blanco Abilla Margarita
- Gonzalez Torralba Paloma Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4012 , F 18, S 8, H Z 55907, I/A 2 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-50
Administrador Unico
- Gonzalez Torralba Paloma Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4449 , F 27, S 8, H Z 66702, I/A 2 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-50
Empresa: COLEGIO BRITANICO DE ARAGON SA
Consejero
- Cardenal Arnaiz Javier
- Gonzalez Torralba Paloma Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3506 , F 161, S 8, H Z 3358, I/A 28 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-50
Administrador Solidario
- Gonzalez Torralba Paloma Yolanda
- Lanero Saenz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 11, S 8, H Z 42415, I/A 3 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-50
Empresa: ABILLA & TORRALBA CONCURSALES SCP
Administrador Mancomunado
- Blanco Abilla Margarita
- Gonzalez Torralba Paloma Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4012 , F 17, S 8, H Z 55907, I/A 1 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-50
Empresa: SOLUTION CORPORATE LAW SLP
Administrador Solidario
- Gonzalez Torralba Paloma Yolanda
- Ruiz Del Campo Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 10, S 8, H Z 53629, I/A 4 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-50
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ TORRALBA PALOMA YOLANDA
Mostramos los datos de GONZALEZ TORRALBA PALOMA YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ TORRALBA PALOMA YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos