GONZALEZ SADURNI FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de GONZALEZ SADURNI FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ SADURNI FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS DE MARKETING LOCAL SL | Administrador Mancomunado | 14/07/2014 | |
INICIATIVAS DE MARKETING LOCAL SL | Apoderado Solidario | 14/07/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SADURNI FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SADURNI FRANCISCO JOSE
Empresa: ALTER CORE SL
Consejero
- Gonzalez Sadurni Francisco Jose
- INVERTALIA SL
- Perez Soria Jose Maria
Presidente
Representante
Secretario
- Gonzalez Sadurni Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 200, S 8, H M 505003, I/A 12 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-28
Empresa: ALTER CORE SL
Consejero
- Gonzalez Sadurni Francisco Jose
- INVERTALIA SL
- Perez Soria Jose Maria
Presidente
Representante
Secretario
- Gonzalez Sadurni Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 199, S 8, H M 505003, I/A 11 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Empresa: ALTER CORE SL
Consejero
- Diaz Escorihuela Miguel
- Gonzalez Sadurni Francisco Jose
- Perez Soria Jose Maria
- Rodriguez Monje Elena
- Rodriguez Sanchez Jose Manuel
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 198, S 8, H M 505003, I/A 9 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28
Empresa: INICIATIVAS DE MARKETING LOCAL SL
Apoderado Solidario
- Blanco Alonso Joaquin
- Gonzalez Sadurni Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32484 , F 31, S 8, H M 584715, I/A 2 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-28
Empresa: INICIATIVAS DE MARKETING LOCAL SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Alonso Joaquin
- Gonzalez Sadurni Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32484 , F 28, S 8, H M 584715, I/A 1 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-28
Empresa: ALTER CORE SL
Apoderado
Consejero
- Gonzalez Sadurni Francisco Jose
- INVEREADY SEED CAPITAL SCR DE REGIMEN COMUN SA
- Perez Soria Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28025 , F 34, S 8, H M 505003, I/A 2 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
Información de GONZALEZ SADURNI FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de GONZALEZ SADURNI FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SADURNI FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos