CRUJEIRAS ROMERO FRANCISCO-MANUEL
Informe ejecutivo de CRUJEIRAS ROMERO FRANCISCO-MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRUJEIRAS ROMERO FRANCISCO-MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERTALIA SL | Administrador Unico | 14/09/2012 | |
INVERTALIA SL | Socio Unico | 14/09/2012 |
VINCULACIONES DE CRUJEIRAS ROMERO FRANCISCO-MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUJEIRAS ROMERO FRANCISCO-MANUEL
Empresa: ALTER CORE SL
Presidente
Representante
- Crujeiras Romero Francisco-manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 200, S 8, H M 505003, I/A 12 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-28
Empresa: ALTER CORE SL
Presidente
Representante
- Crujeiras Romero Francisco-manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 199, S 8, H M 505003, I/A 11 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Empresa: INVERTALIA SL
Socio Único
- Crujeiras Romero Francisco-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 12, S 8, H OR 11007, I/A 4 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-188-32
Empresa: INVERTALIA SL
Administrador Unico
- Crujeiras Romero Francisco-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 11, S 8, H OR 11007, I/A 3 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-188-32
Empresa: INVERTALIA SL
Administrador Solidario
- Crujeiras Romero Francisco-manuel
- Novo Novo Ricardo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 11, S 8, H OR 11007, I/A 3 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-188-32
Empresa: PONTEVEDRA C.F. SAD
Apoderado Mancomunado Solidario
- Crujeiras Romero Francisco-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345, L 3345, F 159, S 8, H PO 43371, I/A 18 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-36
Empresa: PONTEVEDRA C.F. SAD
Apoderado Mancomunado Solidario
- Crujeiras Romero Francisco-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345, L 3345, F 156, S 8, H PO 43371, I/A 7 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-36
Información de CRUJEIRAS ROMERO FRANCISCO-MANUEL
Mostramos los datos de CRUJEIRAS ROMERO FRANCISCO-MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUJEIRAS ROMERO FRANCISCO-MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos