GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES
Informe ejecutivo de GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABRICADOS ERGOFACT SL | Socio Unico | 13/06/2024 | |
FABRICADOS ERGOFACT SL | Administrador Unico | 13/06/2024 | |
FRAMIÑAN SL | Apoderado Mancomunado | 23/03/2023 | |
ARTABRA LOGISTICA SL | Administrador Solidario | 22/09/2021 | |
ARTABRA GESTION MEDIOAMBIENTAL SL | Socio Unico | 04/12/2020 | |
ARTABRA GESTION MEDIOAMBIENTAL SL | Administrador Unico | 14/07/2020 | |
PRODUCTOS ERGOFACT SL | Administrador Unico | 05/03/2018 | |
PRODUCTOS ERGOFACT SL | Socio Unico | 01/03/2013 | |
CARPINTERIA METALICA TASUR EL CAMPILLO SL | Administrador Solidario | 19/10/2012 | |
DHANA IT SL | Administrador Unico | 28/02/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES
Empresa: FABRICADOS ERGOFACT SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62517, I/A 1 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-33
Empresa: FABRICADOS ERGOFACT SL
Socio Único
- Gonzalez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62517, I/A 1 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-33
Empresa: DIVISION CASTILLA LEON SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Lopez Maria Begoña
- Gonzalez Rodriguez Andres
- Martin Gonzalez Cesar
- Martin Lopez Clara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88, L 46, F 152, S 8, H AV 2431, I/A 4 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-05
Empresa: FRAMIÑAN SL
Apoderado
- Gonzalez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 25, S 8, H C 987, I/A 8 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-15
Empresa: FRAMIÑAN SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Rodriguez Andres
- Rodriguez Varela Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 225, S 8, H C 987, I/A 7 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-15
Empresa: ARTABRA LOGISTICA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Mascaro Francisco
- Gonzalez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 156, S 8, H LU 20800, I/A 1 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-27
Empresa: ARTABRA GESTION MEDIOAMBIENTAL SL
Socio Único
- Gonzalez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2592 , F 17, S 8, H C 28796, I/A 7 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-15
Empresa: GONZATRADIS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2592 , F 17, S 8, H C 28796, I/A 6 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-15
Empresa: PRODUCTOS ERGOFACT SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rodriguez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 111, S 8, H AS 44970, I/A 3 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-33
Empresa: SILVA ORTIZ CLIMATIZACION SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SILVA ORTIZ CLIMATIZACION SL
Nif:B91346395
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Gonzalez Rodriguez Andres
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCNTIL Nº 2 DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES
Fecha de Resolución:07/04/2010
Número Procedimiento Concursal:69/2010
Datos Registrales:
Tomo:
3880
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-56276
Inscripción:
8
Fecha Inscripción28/07/2017
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3880 , F 17, S 8, H SE 56276, I/A 8 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-41
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES
Mostramos los datos de GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos