GONZALEZ MERLO JOSE RAUL EDUARDO
Informe ejecutivo de GONZALEZ MERLO JOSE RAUL EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ MERLO JOSE RAUL EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMENTOS DEL ATLANTICO SL | Apoderado Solidario | 19/06/2024 | |
CEMENTO DE HONDURAS SL | Apoderado Solidario | 18/06/2024 | |
CEMENTOS PROGRESO HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 18/06/2024 | |
CEMENTO E INVERSIONES DE COSTA RICA SL | Apoderado | 18/06/2024 | |
CEMENTO DE PANAMA SL | Apoderado | 18/06/2024 | |
CEMENTO DE COLOMBIA SL | Apoderado Solidario | 18/06/2024 | |
CEMENTO DE EL SALVADOR SL | Apoderado Solidario | 18/06/2024 | |
CEMENTO E INVERSIONES DEL CARIBE SL | Administrador Solidario | 14/12/2023 | |
CEMENTO DOMINICANA SL | Administrador Solidario | 13/12/2023 | |
CEMENTO DE COLOMBIA SL | Consejero | 18/02/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ MERLO JOSE RAUL EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MERLO JOSE RAUL EDUARDO
Empresa: CEMENTOS DEL ATLANTICO SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 667211, I/A 10 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Apoderado
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 666571, I/A 12 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: CEMENTO DE PANAMA SL
Apoderado
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 640131, I/A 11 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: CEMENTO DE EL SALVADOR SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664432, I/A 11 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: CEMENTO DE HONDURAS SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 665739, I/A 12 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: CEMENTO DE COLOMBIA SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 666880, I/A 11 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: CEMENTOS PROGRESO HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 640133, I/A 18 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: CEMENTO E INVERSIONES DEL CARIBE SL
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46054 , F 213, S 8, H M 809203, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: CEMENTO DOMINICANA SL
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46099 , F 41, S 8, H M 809982, I/A 1 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Empresa: CEMENTO DE BELICE SL
Apoderado
- Contreras Mazariegos Luis Fernando
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
- Mena Venegas Jorge
- Montano Melville Hector Mario Eduardo
- Montano Melville Hector Mario Eduardo
Consejero
- Berger Dorion Francois Robert
- Chacon Torrebiarte Luis Adolfo
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
- Martin Cordon Gandara Rodrigo
- Montano Melville Hector Mario Eduardo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37410 , F 74, S 8, H M 666880, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ MERLO JOSE RAUL EDUARDO
Mostramos los datos de GONZALEZ MERLO JOSE RAUL EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MERLO JOSE RAUL EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos