DE LEON VALLE CARLOS MANUEL
Informe ejecutivo de DE LEON VALLE CARLOS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DE LEON VALLE CARLOS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMENTO E INVERSIONES DEL CARIBE SL | Administrador Solidario | 14/12/2023 | |
CEMENTO DOMINICANA SL | Administrador Solidario | 13/12/2023 | |
CEMCAL INVESTMENT HOLDINGS SL | Administrador Solidario | 10/02/2017 |
VINCULACIONES DE DE LEON VALLE CARLOS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LEON VALLE CARLOS MANUEL
Empresa: CEMENTO E INVERSIONES DEL CARIBE SL
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46054 , F 213, S 8, H M 809203, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: CEMENTO DOMINICANA SL
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46099 , F 41, S 8, H M 809982, I/A 1 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Empresa: CEMENTO DE BELICE SL
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37410 , F 74, S 8, H M 666880, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Empresa: CEMENTOS PROGRESO PANAMA SL
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35616 , F 83, S 8, H M 640131, I/A 4 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: CEMENTO DE HONDURAS SL
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37333 , F 204, S 8, H M 665739, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: CEMENTOS PROGRESO HOLDINGS SL
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35616 , F 103, S 8, H M 640133, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: CEMENTOS DEL ATLANTICO SL
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 13, S 8, H M 667211, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37386 , F 103, S 8, H M 666571, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: CEMENTO DE GUATEMALA SL
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37254 , F 163, S 8, H M 664432, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: CEMENTO DE HONDURAS SL
Administrador Solidario
- De Leon Valle Carlos Manuel
- Gonzalez Merlo Jose Raul Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37333 , F 201, S 8, H M 665739, I/A 1 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
VER MAS ACTOS
Información de DE LEON VALLE CARLOS MANUEL
Mostramos los datos de DE LEON VALLE CARLOS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LEON VALLE CARLOS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos