GONZALEZ LAXE FERNANDO
Informe ejecutivo de GONZALEZ LAXE FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ LAXE FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATEXICOS DE GALICIA SL | Consejero Independiente | 15/06/2021 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ LAXE FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ LAXE FERNANDO
Consejero Independiente
- Gonzalez Laxe Fernando
- Lago Peñas Santiago
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 5, S 8, H SC 51305, I/A 2 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-15
Empresa: JAIZKIBIA SA
Consejero
- Gonzalez Laxe Fernando
- Sanchez Manzanares Alvaro
Vicepresidente
- Gonzalez Laxe Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 154, S 8, H SS 28514, I/A 16 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-20
Empresa: PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS SA
Apoderado
- Gonzalez Laxe Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26891 , F 42, S 8, H M 167018, I/A 57 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-28
Empresa: PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS SA
Consejero
- Durantez Gil Maria Isabel
- Gonzalez Laxe Fernando
Presidente
- Gonzalez Laxe Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26891 , F 42, S 8, H M 167018, I/A 57 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-28
Empresa: JAIZKIBIA SA
Miem.Com.Ej.
- Arriola Lopez Ignacio Maria
- Gonzalez Laxe Fernando
- Santano Clavero Jose-antonio
- Unzalu Perez De Eulate Pilar
Pres.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 153, S 8, H SS 28514, I/A 14 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-20
Empresa: JAIZKIBIA SA
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Arriola Lopez Ignacio Maria
- Gonzalez Laxe Fernando
- Graefenhain De Codes Oscar
- Unzalu Perez De Eulate Pilar
Pres.Com.Ej.
Vicepresidente
- Arriola Lopez Ignacio Maria
- Gonzalez Laxe Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 151, S 8, H SS 28514, I/A 8 (24/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-166-20
Empresa: PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS SA
Apoderado
- Gonzalez Laxe Fernando
Consejero
- Del Arco Juan Jose Manuel
- Gonzalez Laxe Fernando
Presidente
- Gonzalez Laxe Fernando
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19868 , F 185, S 8, H M 167018, I/A 45 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-28
Información de GONZALEZ LAXE FERNANDO
Mostramos los datos de GONZALEZ LAXE FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ LAXE FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos