DURANTEZ GIL MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de DURANTEZ GIL MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DURANTEZ GIL MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORTEL LOGISTIC TECHNOLOGIES SA | Consejero | 14/12/2010 | 27/03/2012 |
REMOLQUES MARITIMOS SA | Presidente | 11/05/2011 | 26/01/2012 |
REMOLQUES MARITIMOS SA | Consejero | 11/05/2011 | 26/01/2012 |
VINCULACIONES DE DURANTEZ GIL MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURANTEZ GIL MARIA ISABEL
Empresa: PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS SA
Consejero
- Durantez Gil Maria Isabel
- Gonzalez Laxe Fernando
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26891 , F 42, S 8, H M 167018, I/A 57 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-28
Empresa: REMOLQUES MARITIMOS SA
Consejero
- Durantez Gil Maria Isabel
Presidente
- Durantez Gil Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25615 , F 119, S 8, H M 82899, I/A 159 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-28
Empresa: REMOLQUES MARITIMOS SA
Consejero
- Durantez Gil Maria Isabel
Presidente
- Durantez Gil Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25615 , F 114, S 8, H M 82899, I/A 151 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Empresa: PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS SA
Consejero
- Durantez Gil Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26891 , F 38, S 8, H M 167018, I/A 52 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-28
Información de DURANTEZ GIL MARIA ISABEL
Mostramos los datos de DURANTEZ GIL MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURANTEZ GIL MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos