GONZALEZ IGLESIAS FERNANDO
Informe ejecutivo de GONZALEZ IGLESIAS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ IGLESIAS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DACHTEXTIL SL | Socio Unico | 09/05/2016 | |
DACHTEXTIL SL | Administrador Unico | 09/05/2016 | |
OGUN CONFECCIONES SL | Apoderado | 27/04/2012 | |
TECKEL TEXTIL SL | Socio Unico | 18/04/2012 | |
TECKEL TEXTIL SL | Administrador Unico | 18/04/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ IGLESIAS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ IGLESIAS FERNANDO
Empresa: DACHTEXTIL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Iglesias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 71, S 8, H C 54234, I/A 1 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-15
Empresa: DACHTEXTIL SL
Socio Único
- Gonzalez Iglesias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 71, S 8, H C 54234, I/A 1 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-15
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caez Ortiz Sandra Ximena
- Cepero Aznar Hector
- Ecija Nieto Jose
- Florez Lage Alvaro
- Folch Bot Jordi
- Gomez De La Higuera Paloma Araceli
- Gonzalez Chifon Juan Antonio
- Gutierrez Souza Iago
- Jarque Izquierdo Angel
- Lago Soto Jose
- Lopera Morente Francisco
- Lopez Garcia Alba
- Muñoz Porras Carlos Alberto
- Pinilla Lopez Pablo
- Urresti Elosegui Begoña
Apoderado
- Albert Ballester Jose Luis
- Chimeno Juarez Cesar
- Chimeno Juarez Cesar
- Esteban Vazquez Jose
- Gonzalez Iglesias Fernando
- Gonzalez Iglesias Fernando
- Gutierrez Caja Fernando
- Lucia Andres Pablo
- Marin Lopez Miguel Angel
- Pastor Aranguren Arturo
- Perez Llonch Luis Felipe
- Romero Mendez Gustavo
- Romero Mendez Gustavo
- Sanchez Sanchez Cristina
- Sanz Fernandez Miguel
- Sanz Fernandez Miguel
- Valverde Garcia Pedro Francisco
- Valverde Garcia Pedro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30428 , F 119, S 8, H M 2715, I/A 2544 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28
Empresa: OGUN CONFECCIONES SL
Apoderado
- Gonzalez Iglesias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 156, S 8, H C 48458, I/A 2 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-15
Empresa: TECKEL TEXTIL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Iglesias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 191, S 8, H C 46640, I/A 4 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-15
Empresa: TECKEL TEXTIL SL
Nuevo Socio Único
- Gonzalez Iglesias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 191, S 8, H C 46640, I/A 4 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-15
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado
- Comendador Diaz Gema
- Diez Arenas Francisco Javier
- Gonzalez Iglesias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26165 , F 93, S 8, H M 2715, I/A 2163 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-28
Información de GONZALEZ IGLESIAS FERNANDO
Mostramos los datos de GONZALEZ IGLESIAS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ IGLESIAS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos