GONZALEZ HINAREJOS DESIDERIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ HINAREJOS DESIDERIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ HINAREJOS DESIDERIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANIRPA 25 SL | Administrador Unico | 18/03/2015 | 01/03/2016 |
PANIRPA 25 SL | Liquidador | 01/03/2016 | 01/03/2016 |
GONDEPAR MENORQUINA SL | Apoderado | 15/02/2012 | 09/04/2015 |
GONDEPAR MENORQUINA SL | Socio Unico | 15/02/2012 | 09/07/2013 |
GONDEPAR MENORQUINA SL | Apoderado | 06/07/2011 | 15/02/2012 |
DIALYPA SL | Apoderado | 19/05/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ HINAREJOS DESIDERIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ HINAREJOS DESIDERIO
Empresa: PANIRPA 25 SL
Liquidador
- Gonzalez Hinarejos Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44732 , F 6, S 8, H B 464744, I/A 2 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: PANIRPA 25 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Hinarejos Desiderio
Liquidador
- Gonzalez Hinarejos Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44732 , F 6, S 8, H B 464744, I/A 2 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: GONDEPAR MENORQUINA SL
Apoderado
- Gonzalez Hinarejos Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 161, S 8, H IM 5612, I/A 8 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-07
Empresa: PANIRPA 25 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Hinarejos Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44732 , F 6, S 8, H B 464744, I/A 1 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-08
Empresa: GONDEPAR MENORQUINA SL
Apoderado
- Gonzalez Hinarejos Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 161, S 8, H IM 5612, I/A 5 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-07
Empresa: GONDEPAR MENORQUINA SL
Apoderado
- Gonzalez Hinarejos Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 160, S 8, H IM 5612, I/A 4 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-07
Empresa: GONDEPAR MENORQUINA SL
Socio Único
- Gonzalez Hinarejos Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 160, S 8, H IM 5612, I/A 3 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-07
Empresa: GONDEPAR MENORQUINA SL
Apoderado
- Gonzalez Hinarejos Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 160, S 8, H IM 5612, I/A 2 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-07
Empresa: DIALYPA SL
Apoderado
- Benosa Fenollosa Marcel
- Gonzalez Hinarejos Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32957 , F 220, S 8, H B 104952, I/A 32 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-08
Información de GONZALEZ HINAREJOS DESIDERIO
Mostramos los datos de GONZALEZ HINAREJOS DESIDERIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ HINAREJOS DESIDERIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos