BENOSA FENOLLOSA MARCEL
Informe ejecutivo de BENOSA FENOLLOSA MARCEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENOSA FENOLLOSA MARCEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OUAGA SOCCER SL | Administrador Solidario | 16/08/2024 | |
FLIPA BREAD SL | Apoderado Solidario | 27/03/2024 | |
BAKERY BUILDING SL | Administrador Unico | 12/07/2012 | |
BAKERY BUILDING SL | Apoderado | 28/09/2010 |
VINCULACIONES DE BENOSA FENOLLOSA MARCEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENOSA FENOLLOSA MARCEL
Empresa: OUAGA SOCCER SL
Administrador Solidario
- Benosa Fenollosa Marcel
- De Ros Padros Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620426, I/A 1 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-08
Empresa: FLIPA BREAD SL
Apoderado Solidario
- Benosa Fenollosa Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49190 , F 88, S 8, H B 610966, I/A 2 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: BAKERY BUILDING SL
Administrador Unico
- Benosa Fenollosa Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42117 , F 167, S 8, H B 400570, I/A 4 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Empresa: BAKERY BUILDING SL
Apoderado
- Benosa Fenollosa Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42117 , F 165, S 8, H B 400570, I/A 2 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-08
Empresa: DIALYPA SL
Apoderado
- Benosa Fenollosa Marcel
- Gonzalez Hinarejos Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32957 , F 220, S 8, H B 104952, I/A 32 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-08
Información de BENOSA FENOLLOSA MARCEL
Mostramos los datos de BENOSA FENOLLOSA MARCEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENOSA FENOLLOSA MARCEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos