GONZALEZ GUERRERO BENIGNO
Informe ejecutivo de GONZALEZ GUERRERO BENIGNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ GUERRERO BENIGNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUBERIAS Y ESTRUCTURAS METALBAME SERVICIOS 2021 SL | Administrador Unico | 23/02/2021 | |
TUBERIAS Y ESTRUCTURAS METALBAME SL | Administrador Unico | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GUERRERO BENIGNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GUERRERO BENIGNO
Administrador Unico
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3241 , F 129, S 8, H T 56651, I/A 1 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-43
Empresa: ABAM ENGLOBA SL
Liquidador Solidario
- Castillo Garcia Andres
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 14, S 8, H T 41573, I/A 2 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-43
Empresa: ABAM ENGLOBA SL
Administrador Solidario
- Castillo Garcia Andres
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 14, S 8, H T 41573, I/A 2 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-43
Empresa: METALBAME SL
Liquidador Mancomunado
- Castillo Garcia Andres
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 191, S 8, H T 38313, I/A 2 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-43
Empresa: METALBAME SL
Administrador Solidario
- Castillo Garcia Andres
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 191, S 8, H T 38313, I/A 2 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-43
Empresa: TUBERIAS Y ESTRUCTURAS METALBAME SL
Administrador Unico
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 176, S 8, H T 44321, I/A 1 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-43
Empresa: ABAM ENGLOBA SL
Administrador Solidario
- Castillo Garcia Andres
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 11, S 8, H T 41573, I/A 1 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-43
Información de GONZALEZ GUERRERO BENIGNO
Mostramos los datos de GONZALEZ GUERRERO BENIGNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GUERRERO BENIGNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos