CASTILLO GARCIA ANDRES
Informe ejecutivo de CASTILLO GARCIA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTILLO GARCIA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALBAME SL | Liquidador Mancomunado | 03/04/2013 | 09/11/2016 |
ABAM ENGLOBA SL | Liquidador Solidario | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
ABAM ENGLOBA SL | Administrador Solidario | 16/06/2010 | 31/12/2014 |
METALBAME SL | Administrador Solidario | 03/04/2013 |
VINCULACIONES DE CASTILLO GARCIA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO GARCIA ANDRES
Empresa: ABAM ENGLOBA SL
Liquidador Solidario
- Castillo Garcia Andres
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 14, S 8, H T 41573, I/A 2 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-43
Empresa: ABAM ENGLOBA SL
Administrador Solidario
- Castillo Garcia Andres
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 14, S 8, H T 41573, I/A 2 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-43
Empresa: METALBAME SL
Liquidador Mancomunado
- Castillo Garcia Andres
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 191, S 8, H T 38313, I/A 2 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-43
Empresa: METALBAME SL
Administrador Solidario
- Castillo Garcia Andres
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 191, S 8, H T 38313, I/A 2 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-43
Empresa: ABAM ENGLOBA SL
Administrador Solidario
- Castillo Garcia Andres
- Gonzalez Guerrero Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 11, S 8, H T 41573, I/A 1 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-43
Información de CASTILLO GARCIA ANDRES
Mostramos los datos de CASTILLO GARCIA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO GARCIA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos