GONZALEZ FERNANDEZ JETRO WENCESLAO
Informe ejecutivo de GONZALEZ FERNANDEZ JETRO WENCESLAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ FERNANDEZ JETRO WENCESLAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROSSTOWN TATOO BROSSE SL | Administrador Mancomunado | 08/06/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FERNANDEZ JETRO WENCESLAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FERNANDEZ JETRO WENCESLAO
Empresa: CROSSTOWN TATOO BROSSE SL
Administrador Mancomunado
- Cifuentes Matito Francisco Jose
- Gonzalez Fernandez Jetro Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26722 , F 120, S 8, H M 481531, I/A 5 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-28
Empresa: SONS ART AND TATTOO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Jetro Wenceslao
- Martin Gutierrez Ignacio Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32791 , F 93, S 8, H M 590213, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
Empresa: SONS ART AND TATTOO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Jetro Wenceslao
- Martin Gutierrez Ignacio Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32791 , F 88, S 8, H M 590213, I/A 1 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-28
Empresa: CROSSTOWN TATOO BROSSE SL
Administrador Mancomunado
- Cifuentes Matito Francisco Jose
- Gonzalez Fernandez Jetro Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26722 , F 118, S 8, H M 481531, I/A 2 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
Empresa: CROSSTOWN TATOO BROSSE SL
Administrador Mancomunado
- Cifuentes Matito Francisco Jose
- De Castro Merino David
- Gonzalez Fernandez Jetro Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26722 , F 118, S 8, H M 481531, I/A 2 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
Empresa: CROSSTOWN TATOO BROSSE SL
Administrador Mancomunado
- Cifuentes Matito Francisco Jose
- De Castro Merino David
- Gonzalez Fernandez Jetro Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26722 , F 115, S 8, H M 481531, I/A 1 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-28
Información de GONZALEZ FERNANDEZ JETRO WENCESLAO
Mostramos los datos de GONZALEZ FERNANDEZ JETRO WENCESLAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FERNANDEZ JETRO WENCESLAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos