CIFUENTES MATITO FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de CIFUENTES MATITO FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CIFUENTES MATITO FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMAPA SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 08/07/2021 | |
SAMAPA SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 07/07/2021 | |
CROSSTOWN TATOO BROSSE SL | Administrador Mancomunado | 08/06/2011 |
VINCULACIONES DE CIFUENTES MATITO FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIFUENTES MATITO FRANCISCO JOSE
Empresa: CROSSTOWN TATOO BROSSE SL
Administrador Mancomunado
- Cifuentes Matito Francisco Jose
- Gonzalez Fernandez Jetro Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26722 , F 120, S 8, H M 481531, I/A 5 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-28
Empresa: SAMAPA SERVICIOS INTEGRALES SL
Socio Único
- Cifuentes Matito Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28979 , F 4, S 8, H M 521803, I/A 4 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Empresa: REFAN MADRID SL
Administrador Unico
- Cifuentes Matito Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28979 , F 3, S 8, H M 521803, I/A 3 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Empresa: REFAN MADRID SL
Administrador Mancomunado
- Calero Ulloa Susana
- Cifuentes Matito Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28979 , F 3, S 8, H M 521803, I/A 3 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Administrador Solidario
- Cifuentes Matito Francisco Jose
- Martin Castellano Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27045 , F 155, S 8, H M 487371, I/A 2 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
Empresa: REFAN MADRID SL
Administrador Mancomunado
- Calero Ulloa Susana
- Cifuentes Matito Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28979 , F 1, S 8, H M 521803, I/A 1 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Empresa: CROSSTOWN TATOO BROSSE SL
Administrador Mancomunado
- Cifuentes Matito Francisco Jose
- Gonzalez Fernandez Jetro Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26722 , F 118, S 8, H M 481531, I/A 2 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
Empresa: CROSSTOWN TATOO BROSSE SL
Administrador Mancomunado
- Cifuentes Matito Francisco Jose
- De Castro Merino David
- Gonzalez Fernandez Jetro Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26722 , F 118, S 8, H M 481531, I/A 2 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
Administrador Solidario
- Cifuentes Matito Francisco Jose
- Martin Castellano Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27045 , F 153, S 8, H M 487371, I/A 1 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-28
Empresa: CROSSTOWN TATOO BROSSE SL
Administrador Mancomunado
- Cifuentes Matito Francisco Jose
- De Castro Merino David
- Gonzalez Fernandez Jetro Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26722 , F 115, S 8, H M 481531, I/A 1 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-28
Información de CIFUENTES MATITO FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de CIFUENTES MATITO FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIFUENTES MATITO FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos