GONZALEZ CUEVAS SEVILLA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ CUEVAS SEVILLA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ CUEVAS SEVILLA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COREMA PROMOCION DE ACTIVOS SL | Administrador Concursal | 26/09/2011 | 31/12/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CUEVAS SEVILLA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CUEVAS SEVILLA JOSE MARIA
Empresa: COREMA PROMOCION DE ACTIVOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COREMA PROMOCION DE ACTIVOS SL
Nif:B84885581
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA
Número:6
Juez / Ponente:RAFAEL YANGUELA CRIADO
Fecha de Resolución:29/06/2011
Número Procedimiento Concursal:1880/2010
Datos Registrales:
Tomo:
659
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-11790
Inscripción:
5
Fecha Inscripción31/12/2015
Registro:Registro Mercantil de La Rioja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 207, S 8, H LO 11790, I/A 5 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-26
Empresa: COREMA PROMOCION DE ACTIVOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COREMA PROMOCION DE ACTIVOS SL
Nif:B84885581
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA
Número:6
Juez / Ponente:RAFAEL YANGUELA CRIADO
Fecha de Resolución:29/06/2011
Número Procedimiento Concursal:1880/2010
Datos Registrales:
Tomo:
659
Libro:
0
Folio:
206
Hoja:
8-11790
Inscripción:
B
Fecha Inscripción26/09/2011
Registro:Registro Mercantil de La Rioja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 206, S 8, H LO 11790, I/A B (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-26
Información de GONZALEZ CUEVAS SEVILLA JOSE MARIA
Mostramos los datos de GONZALEZ CUEVAS SEVILLA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CUEVAS SEVILLA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos