GONZALEZ-BUSTO MUGICA ANTONIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ-BUSTO MUGICA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ-BUSTO MUGICA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RICARDO SUMINISTROS SLL | Liquidador | 19/06/2018 | |
CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC | Apoderado | 21/01/2014 | |
GONZALEZ-BUSTO SERVICIOS JURIDICOS SLP | Socio Unico | 04/01/2012 | |
GONZALEZ-BUSTO SERVICIOS JURIDICOS SLP | Soc.Prof. | 04/01/2012 | |
GONZALEZ-BUSTO SERVICIOS JURIDICOS SLP | Administrador Unico | 04/01/2012 | |
ZONA INVERGLOBAL SL | Administrador Judicial | 23/11/2010 | |
SOPRODOV 97 SL | Administrador Concursal | 02/03/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ-BUSTO MUGICA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ-BUSTO MUGICA ANTONIO
Empresa: ESYCO CONSTRUCCIONES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESYCO CONSTRUCCIONES SA
Nif:A33061524
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:28/10/2013
Número Procedimiento Concursal:120/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1508
Libro:
0
Folio:
157
Hoja:
8-7682
Inscripción:
18
Fecha Inscripción15/06/2022
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 157, S 8, H AS 7682, I/A 18 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-33
Empresa: REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SIGARCI SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SIGARCI SL
Nif:B33909508
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Fecha de Resolución:26/02/2013
Número Procedimiento Concursal:295/2008
Datos Registrales:
Tomo:
3219
Libro:
0
Folio:
104
Hoja:
8-30401
Inscripción:
10
Fecha Inscripción22/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 104, S 8, H AS 30401, I/A 10 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-33
Empresa: CIGARSI SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Fecha de Resolución:01/03/2013
Número Procedimiento Concursal:295/2008
Datos Registrales:
Tomo:
3139
Libro:
0
Folio:
200
Hoja:
8-29187
Inscripción:
7
Fecha Inscripción11/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3139 , F 200, S 8, H AS 29187, I/A 7 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-33
Empresa: RICARDO SUMINISTROS SLL
Liquidador
- Gonzalez-busto Mugica Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 43, S 8, H AS 17776, I/A 7 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-33
Empresa: ESYCO CONSTRUCCIONES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESYCO CONSTRUCCIONES SA
Nif:A33061524
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:28/10/2013
Número Procedimiento Concursal:120/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1508
Libro:
0
Folio:
157
Hoja:
8-7682
Inscripción:
B
Fecha Inscripción11/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 157, S 8, H AS 7682, I/A B (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-33
Empresa: CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC
Apoderado
- Gonzalez-busto Mugica Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 73, S 8, H AS 625, I/A 191 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-33
Empresa: CIGARSI SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CIGARSI SL
Nif:B33902164
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Gonzalez-busto Mugica Antonio Fernandez Alvarez Maria Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Fecha de Resolución:01/03/2013
Número Procedimiento Concursal:295/2008
Datos Registrales:
Tomo:
3139
Libro:
0
Folio:
200
Hoja:
8-29187
Inscripción:
6
Fecha Inscripción24/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3139 , F 200, S 8, H AS 29187, I/A 6 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-33
Empresa: REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SIGARCI SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SIGARCI SL
Nif:B33909508
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Gonzalez-busto Mugica Antonio Fernandez Alvarez Maria Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Fecha de Resolución:26/02/2013
Número Procedimiento Concursal:295/2008
Datos Registrales:
Tomo:
3219
Libro:
0
Folio:
104
Hoja:
8-30401
Inscripción:
8
Fecha Inscripción23/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 104, S 8, H AS 30401, I/A 8 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-33
Empresa: SIXTO GARCIA CIURANA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SIXTO GARCIA CIURANA SL
Nif:B33613605
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Gonzalez-busto Mugica Antonio Fernandez Alvarez Maria Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Fecha de Resolución:22/03/2013
Número Procedimiento Concursal:295/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2186
Libro:
0
Folio:
143
Hoja:
8-8223
Inscripción:
13
Fecha Inscripción23/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 143, S 8, H AS 8223, I/A 13 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-33
Empresa: ESYCO CONSTRUCCIONES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESYCO CONSTRUCCIONES SA
Nif:A33061524
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:31/05/2011
Número Procedimiento Concursal:120/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1508
Libro:
0
Folio:
157
Hoja:
8-7682
Inscripción:
17
Fecha Inscripción17/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 157, S 8, H AS 7682, I/A 17 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-33
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ-BUSTO MUGICA ANTONIO
Mostramos los datos de GONZALEZ-BUSTO MUGICA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ-BUSTO MUGICA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos