GONZALEZ ALTOZANO ENRIQUE
Informe ejecutivo de GONZALEZ ALTOZANO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ ALTOZANO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES GENERALES 2000 SA | Consejero Delegado Mancomunado | 23/06/2010 | 30/06/2015 |
PROMOCIONES GENERALES 2000 SA | Consejero | 23/06/2010 | 30/06/2015 |
ESTYCUSA ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 03/12/2009 | 18/12/2014 |
ESTYCUSA ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS SA | Consejero | 03/12/2009 | 18/12/2014 |
INNOVACIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES METALICAS SA | Presidente | 02/09/2011 | |
INNOVACIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES METALICAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 02/09/2011 | |
INNOVACIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES METALICAS SA | Consejero | 02/09/2011 | |
OLIVAR Y ALTOZANO SL | Administrador Unico | 31/08/2011 | |
PROMOCIONES LAS CANCHERAS SL | Consejero Delegado Solidario | 30/08/2011 | |
PROMOCIONES LAS CANCHERAS SL | Presidente | 30/08/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ ALTOZANO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ALTOZANO ENRIQUE
Empresa: PROMOCIONES GENERALES 2000 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Altozano Enrique
Consejero
- Gonzalez Altozano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17025 , F 81, S 8, H M 36780, I/A 18 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Empresa: ESTYCUSA ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Altozano Enrique
Consejero
- Gonzalez Altozano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18335 , F 24, S 8, H M 37028, I/A 28 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Altozano Enrique
Consejero
- Gonzalez Altozano Enrique
Presidente
- Gonzalez Altozano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17120 , F 112, S 8, H M 293201, I/A 4 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-28
Empresa: OLIVAR Y ALTOZANO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Altozano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19964 , F 37, S 8, H M 352057, I/A 2 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-28
Empresa: PROMOCIONES LAS CANCHERAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Altozano Enrique
Consejero
- Gonzalez Altozano Enrique
Presidente
- Gonzalez Altozano Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19137 , F 184, S 8, H M 334908, I/A 4 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-28
Empresa: PROMOCIONES GENERALES 2000 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bardisa Ruiz Pilar
- Del Cañizo Perate Luis
- Garcia De La Vega Solano Maria Del Coro
- Gonzalez Altozano Alberto
- Gonzalez Altozano Enrique
- Gonzalez Olivar Cristina
- Gonzalez Olivar Enrique
- Gonzalez Olivar Juan Alberto
- Gonzalez Olivar Maria Jesus
- Pampillon Olmedo Juan Antonio
- Ruiperez Sanchez Maria Luisa
- Yanci Balzola Juan- Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17025 , F 80, S 8, H M 36780, I/A 17 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-28
Empresa: ESTYCUSA ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS SA
Consejero
- Bardisa Ruiz Pilar
- Del Cañizo Perate Luis
- Garcia De La Vega Solano Maria Del Coro
- Gonzalez Altozano Alberto
- Gonzalez Altozano Enrique
- Gonzalez Olivar Cristina
- Gonzalez Olivar Enrique
- Gonzalez Olivar Juan Alberto
- Gonzalez Olivar Maria Jesus
- Pampillon Olmedo Juan Antonio
- Ruiperez Sanchez Maria Luisa
- Yanci Balzola Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18335 , F 23, S 8, H M 37028, I/A 27 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Empresa: ESTYCUSA ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Cañizo Perate Luis
- Gonzalez Altozano Alberto
- Gonzalez Altozano Enrique
- Pampillon Olmedo Juan Antonio
- Yanci Balzola Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18335 , F 23, S 8, H M 37028, I/A 27 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Empresa: ESTYCUSA ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18335 , F 23, S 8, H M 37028, I/A 27 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Empresa: CONSTRUCCIONES ALTOZANO GUADALIX SL
Liquidador
- Gonzalez Altozano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19137 , F 172, S 8, H M 334907, I/A 2 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ ALTOZANO ENRIQUE
Mostramos los datos de GONZALEZ ALTOZANO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ALTOZANO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos