GONZALEZ OLIVAR ENRIQUE
Informe ejecutivo de GONZALEZ OLIVAR ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ OLIVAR ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES GENERALES 2000 SA | Presidente | 21/10/2016 | |
OLIVAR Y ALTOZANO SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 31/08/2011 | |
OLIVAR Y ALTOZANO SL | Presidente | 31/08/2011 | |
OLIVAR Y ALTOZANO SL | Consejero | 31/08/2011 | |
PROMOCIONES LAS CANCHERAS SL | Secretario | 30/08/2011 | |
PROMOCIONES LAS CANCHERAS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 30/08/2011 | |
PROMOCIONES GENERALES 2000 SA | Consejero Delegado Solidario | 23/06/2010 | |
PROMOCIONES GENERALES 2000 SA | Consejero | 23/06/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ OLIVAR ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ OLIVAR ENRIQUE
Empresa: PROMOCIONES GENERALES 2000 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Olivar Enrique
Consejero
Presidente
- Gonzalez Olivar Enrique
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17025 , F 82, S 8, H M 36780, I/A 21 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Empresa: ESTYCUSA ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS SA
Liquidador
- Gonzalez Olivar Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18335 , F 27, S 8, H M 37028, I/A 33 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Empresa: ESTYCUSA ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS SA
Consejero Delegado
- Gonzalez Olivar Enrique
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Gonzalez Olivar Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18335 , F 27, S 8, H M 37028, I/A 33 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17120 , F 113, S 8, H M 293201, I/A 6 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Empresa: PROMOCIONES GENERALES 2000 SA
Presidente
- Gonzalez Olivar Enrique
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17025 , F 82, S 8, H M 36780, I/A 20 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Empresa: PROMOCIONES GENERALES 2000 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Olivar Enrique
Consejero
- Bardisa Ruiz Pilar
- Del Cañizo Perate Luis
- Garcia De La Vega Solano Maria Del Coro
- Gonzalez Altozano Alberto
- Gonzalez Olivar Cristina
- Gonzalez Olivar Enrique
- Gonzalez Olivar Juan Alberto
- Gonzalez Olivar Maria Jesus
- Pampillon Olmedo Juan Antonio
- Ruiperez Sanchez Maria Luisa
- Yanci Balzola Juan- Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17025 , F 81, S 8, H M 36780, I/A 18 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Empresa: ESTYCUSA ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS SA
Consejero Delegado
- Gonzalez Olivar Enrique
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Gonzalez Olivar Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18335 , F 24, S 8, H M 37028, I/A 28 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17120 , F 112, S 8, H M 293201, I/A 5 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Empresa: OLIVAR Y ALTOZANO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Olivar Cristina
- Gonzalez Olivar Enrique
- Gonzalez Olivar Juan Alberto
- Gonzalez Olivar Maria Jesus
- Olivar Claveria Aurelia
Consejero
- Gonzalez Olivar Cristina
- Gonzalez Olivar Enrique
- Gonzalez Olivar Juan Alberto
- Gonzalez Olivar Maria Jesus
- Olivar Claveria Aurelia
Presidente
- Gonzalez Olivar Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19964 , F 37, S 8, H M 352057, I/A 2 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-28
Empresa: PROMOCIONES LAS CANCHERAS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Olivar Cristina
- Gonzalez Olivar Enrique
- Gonzalez Olivar Juan Alberto
- Gonzalez Olivar Maria Jesus
- Olivar Claveria Aurelia
Consejero
Presidente
Secretario
- Gonzalez Olivar Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19137 , F 184, S 8, H M 334908, I/A 4 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ OLIVAR ENRIQUE
Mostramos los datos de GONZALEZ OLIVAR ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ OLIVAR ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos