GONZALEZ ALONSO JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ ALONSO JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ ALONSO JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTISA SA | Administrador Mancomunado | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ALONSO JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ALONSO JOSE IGNACIO
Empresa: DISTISA SA
Administrador Mancomunado
- Batanero Almodovar Juan Jose
- Gonzalez Alonso Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9629 , F 7, S 8, H M 20164, I/A 18 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Empresa: DISTISA SA
Administrador Mancomunado
- Batanero Almodovar Juan Jose
- Gonzalez Alonso Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9629 , F 5, S 8, H M 20164, I/A 13 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: NEW CLEANER SYSTEM SL
Liquidador
- Gonzalez Alonso Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12501 , F 167, S 8, H M 199296, I/A 3 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
Empresa: NEW CLEANER SYSTEM SL
Administrador Unico
- Gonzalez Alonso Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12501 , F 167, S 8, H M 199296, I/A 3 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
Empresa: DISTISA SA
Administrador Mancomunado
- Batanero Almodovar Juan Jose
- Gonzalez Alonso Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9629 , F 4, S 8, H M 20164, I/A 11 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Empresa: DISTISA SA
Consejero
- Aguilera Fraile Jose Vicente
- Batanero Almodovar Juan Jose
- Gonzalez Alonso Jose Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9629 , F 4, S 8, H M 20164, I/A 11 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Información de GONZALEZ ALONSO JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de GONZALEZ ALONSO JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ALONSO JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos