BATANERO ALMODOVAR JUAN JOSE
Informe ejecutivo de BATANERO ALMODOVAR JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BATANERO ALMODOVAR JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTISA SA | Administrador Mancomunado | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE BATANERO ALMODOVAR JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATANERO ALMODOVAR JUAN JOSE
Empresa: DISTISA SA
Administrador Mancomunado
- Batanero Almodovar Juan Jose
- Gonzalez Alonso Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9629 , F 7, S 8, H M 20164, I/A 18 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Empresa: DISTISA SA
Administrador Mancomunado
- Batanero Almodovar Juan Jose
- Gonzalez Alonso Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9629 , F 5, S 8, H M 20164, I/A 13 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: DISTISA SA
Administrador Mancomunado
- Batanero Almodovar Juan Jose
- Gonzalez Alonso Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9629 , F 4, S 8, H M 20164, I/A 11 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Empresa: DISTISA SA
Consejero
- Aguilera Fraile Jose Vicente
- Batanero Almodovar Juan Jose
- Gonzalez Alonso Jose Ignacio
Presidente
Secretario
- Batanero Almodovar Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9629 , F 4, S 8, H M 20164, I/A 11 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Información de BATANERO ALMODOVAR JUAN JOSE
Mostramos los datos de BATANERO ALMODOVAR JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATANERO ALMODOVAR JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos