GOMEZ SANTIAGO MARIA DE LA O
Informe ejecutivo de GOMEZ SANTIAGO MARIA DE LA O
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ SANTIAGO MARIA DE LA O
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAN FINANCIAL SERVICES ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 18/06/2021 | |
VOLKSWAGEN INSURANCE SERVICES CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 13/05/2021 | |
VOLKSWAGEN BANK GMBH | Apoderado Solidario | 28/12/2020 |
VINCULACIONES DE GOMEZ SANTIAGO MARIA DE LA O
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ SANTIAGO MARIA DE LA O
Empresa: MAN FINANCIAL SERVICES ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Aceituno Salvador Santiago Manuel
- De Dios Martin Pedro
- Gomez Santiago Maria De La O
- Pinto Gomez Ismael
- Rico Cantillo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34287 , F 103, S 8, H M 375678, I/A 73 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Apoderado Solidario
- Aceituno Salvador Santiago Manuel
- Andres Gimeno Gloria
- Brun Guajardo Aida
- Cerezuela Badia Cristina
- De Dios Martin Pedro
- Garcia Ocaña Alejandro
- Gomez Gomez Maria Carmen
- Gomez Santiago Maria De La O
- Lozano Ruiz David
- Martinez Ruiz Begoña
- Navarro Rodriguez Florencio
- Pinto Gomez Ismael
- Rico Cantillo Maria Jose
- Satrustegui Guisasola Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45125 , F 199, S 8, H B 14157, I/A 72 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-08
Empresa: VOLKSWAGEN BANK GMBH
Apoderado Solidario
- Aceituno Salvador Santiago Manuel
- De Dios Martin Pedro
- Gomez Santiago Maria De La O
- Martinez Ruiz Begoña
- Pinto Gomez Ismael
- Rico Cantillo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39081 , F 20, S 8, H M 287573, I/A 122 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Información de GOMEZ SANTIAGO MARIA DE LA O
Mostramos los datos de GOMEZ SANTIAGO MARIA DE LA O que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ SANTIAGO MARIA DE LA O, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos