GOMEZ GOMEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GOMEZ GOMEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ GOMEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN INSURANCE SERVICES CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 13/05/2021 | |
SEAT SA | Apoderado Solidario | 07/02/2014 | |
ZERTEM GRUPO DE COMUNICACION SL | Apoderado Mancomunado | 27/09/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GOMEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GOMEZ MARIA CARMEN
Apoderado Solidario
- Aceituno Salvador Santiago Manuel
- Andres Gimeno Gloria
- Brun Guajardo Aida
- Cerezuela Badia Cristina
- De Dios Martin Pedro
- Garcia Ocaña Alejandro
- Gomez Gomez Maria Carmen
- Gomez Santiago Maria De La O
- Lozano Ruiz David
- Martinez Ruiz Begoña
- Navarro Rodriguez Florencio
- Pinto Gomez Ismael
- Rico Cantillo Maria Jose
- Satrustegui Guisasola Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45125 , F 199, S 8, H B 14157, I/A 72 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-08
Empresa: INGENIO MEDIA SL
Consejero
- Gomez Gomez Maria Carmen
Secretario
- Gomez Gomez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 66, S 8, H C 45505, I/A 16 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-15
Empresa: INGENIO MEDIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Gomez Maria Carmen
Secretario
- Gomez Gomez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 65, S 8, H C 45505, I/A 13 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-15
Empresa: SEAT SA
Apoderado Solidario
- Cerezuela Badia Cristina
- Gil De Pareja Rodriguez Jose
- Gomez Gomez Maria Carmen
- Navarro Rodriguez Florencio
- Petra Loges Simona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25892 , F 211, S 8, H B 56855, I/A 350 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: ZERTEM GRUPO DE COMUNICACION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gomez Gomez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 125, S 8, H M 526460, I/A 5 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Información de GOMEZ GOMEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GOMEZ GOMEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GOMEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos