GOMEZ OPIC ANDRES MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ OPIC ANDRES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ OPIC ANDRES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES INFORMATICAS MEGASOFT SL | Administrador Unico | 14/07/2009 | 02/04/2013 |
SIC GRUPO NEOLAN SL | Administrador Mancomunado | 01/06/2010 | 28/05/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ OPIC ANDRES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ OPIC ANDRES MANUEL
Empresa: SOLUCIONES INFORMATICAS MEGASOFT SL
Administrador Unico
- Gomez Opic Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1895 , F 173, S 8, H Z 18033, I/A 3 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-50
Empresa: SIC GRUPO NEOLAN SL
Administrador Mancomunado
- Egea Echarri Ignacio
- Gomez Opic Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3781 , F 42, S 8, H Z 50234, I/A 2 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-50
Empresa: SIC GRUPO NEOLAN SL
Administrador Mancomunado
- Egea Echarri Ignacio
- Gomez Opic Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3781 , F 41, S 8, H Z 50234, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-50
Empresa: SOLUCIONES INFORMATICAS MEGASOFT SL
Administrador Unico
- Gomez Opic Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1895 , F 173, S 8, H Z 18033, I/A 2 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-50
Información de GOMEZ OPIC ANDRES MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ OPIC ANDRES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ OPIC ANDRES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos