EGEA ECHARRI IGNACIO
Informe ejecutivo de EGEA ECHARRI IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EGEA ECHARRI IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIC GRUPO NEOLAN SL | Administrador Unico | 28/05/2012 |
VINCULACIONES DE EGEA ECHARRI IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGEA ECHARRI IGNACIO
Empresa: NUONET GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Egea Echarri Ignacio
- Macalla Valles Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 15, S 8, H NA 24277, I/A 5 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-31
Empresa: SIC GRUPO NEOLAN SL
Administrador Unico
- Egea Echarri Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3781 , F 42, S 8, H Z 50234, I/A 2 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-50
Empresa: SIC GRUPO NEOLAN SL
Administrador Mancomunado
- Egea Echarri Ignacio
- Gomez Opic Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3781 , F 42, S 8, H Z 50234, I/A 2 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-50
Empresa: SIC GRUPO NEOLAN SL
Administrador Mancomunado
- Egea Echarri Ignacio
- Gomez Opic Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3781 , F 41, S 8, H Z 50234, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-50
Empresa: NUONET GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Egea Echarri Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 14, S 8, H NA024277, I/A00003 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-31
Información de EGEA ECHARRI IGNACIO
Mostramos los datos de EGEA ECHARRI IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGEA ECHARRI IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos