GOMEZ MERINO ANTONIO
Informe ejecutivo de GOMEZ MERINO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ MERINO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A.G.M. GENERAL TRADING SL | Socio Unico | 19/08/2020 | |
A.G.M. GENERAL TRADING SL | Administrador Unico | 19/08/2020 | |
CITIES 2030 SOLUCIONES DE FUTURO SL | Presidente | 03/03/2011 | |
CITIES 2030 SOLUCIONES DE FUTURO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/03/2011 | |
CITIES 2030 SOLUCIONES DE FUTURO SL | Consejero | 03/03/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MERINO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MERINO ANTONIO
Empresa: BRICO BOÑAL SL
Fase del concurso
Juzgado:1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO
Número:1
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
Fecha de Resolución:25/02/2015
Número Procedimiento Concursal:324/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1200
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-19750
Inscripción:
4
Fecha Inscripción22/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Toledo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1200 , F 142, S 8, H TO 19750, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-45
Empresa: A.G.M. GENERAL TRADING SL
Administrador Unico
- Gomez Merino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 138, S 8, H TO 42889, I/A 1 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-45
Empresa: A.G.M. GENERAL TRADING SL
Socio Único
- Gomez Merino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 138, S 8, H TO 42889, I/A 1 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-45
Empresa: BRICO BOÑAL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BRICO BOÑAL SL
Nif:B45540895
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Gomez Merino Antonio
Juzgado:1& INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO
Número:1
Juez / Ponente:JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
Fecha de Resolución:25/02/2015
Número Procedimiento Concursal:324/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1200
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-19750
Inscripción:
A
Fecha Inscripción23/09/2015
Registro:Registro Mercantil de Toledo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1200 , F 142, S 8, H TO 19750, I/A A (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-45
Empresa: ESTUDIOS TRABAJO Y CREACIONES SL
Socio Único
- Gomez Merino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 27, S 8, H TO 29287, I/A 3 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-45
Empresa: CITIES 2030 SOLUCIONES DE FUTURO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Merino Antonio
- Jerez Bautista Miguel Angel
- Ruiz Orfila Javier
Consejero
Presidente
- Gomez Merino Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 173, S 8, H TO 32479, I/A 1 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-45
Información de GOMEZ MERINO ANTONIO
Mostramos los datos de GOMEZ MERINO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MERINO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos