GOMEZ GARRUDO ILUMINADO
Informe ejecutivo de GOMEZ GARRUDO ILUMINADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ GARRUDO ILUMINADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALYU HOSTELERIA SA | Administrador Unico | 11/05/2021 | 02/01/2023 |
ALYU HOSTELERIA SA | Liquidador | 02/01/2023 | 02/01/2023 |
RECREATIVOS ALFA OMEGA SA | Administrador Unico | 17/06/2021 | 17/01/2022 |
RECREATIVOS ALFA OMEGA SA | Secretario | 15/10/2012 | 17/06/2021 |
RECREATIVOS ALFA OMEGA SA | Consejero | 15/10/2012 | 17/06/2021 |
ALYU HOSTELERIA SA | Secretario | 22/10/2012 | 11/05/2021 |
ALYU HOSTELERIA SA | Consejero | 22/10/2012 | 11/05/2021 |
ALYU HOSTELERIA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/10/2012 | 09/08/2017 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GARRUDO ILUMINADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GARRUDO ILUMINADO
Empresa: ALYU HOSTELERIA SA
Liquidador
- Gomez Garrudo Iluminado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 220, S 8, H M 61894, I/A 11 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: ALYU HOSTELERIA SA
Administrador Unico
- Gomez Garrudo Iluminado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 220, S 8, H M 61894, I/A 11 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: RECREATIVOS ALFA OMEGA SA
Administrador Unico
- Gomez Garrudo Iluminado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12224 , F 49, S 8, H M 193424, I/A 11 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Empresa: RECREATIVOS ALFA OMEGA SA
Administrador Unico
- Gomez Garrudo Iluminado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12224 , F 48, S 8, H M 193424, I/A 10 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Empresa: RECREATIVOS ALFA OMEGA SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
- Gomez Garrudo Isaac
Presidente
Secretario
- Gomez Garrudo Iluminado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12224 , F 48, S 8, H M 193424, I/A 10 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Empresa: ALYU HOSTELERIA SA
Administrador Unico
- Gomez Garrudo Iluminado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 220, S 8, H M 61894, I/A 10 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: ALYU HOSTELERIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
Presidente
Secretario
- Gomez Garrudo Iluminado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 220, S 8, H M 61894, I/A 10 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: RECREATIVOS ALFA OMEGA SA
Consejero
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
Presidente
Secretario
- Gomez Garrudo Iluminado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12224 , F 47, S 8, H M 193424, I/A 9 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-28
Empresa: ALYU HOSTELERIA SAL
Consejero
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
Presidente
Secretario
- Gomez Garrudo Iluminado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 22, S 8, H M 61894, I/A 8 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: ALYU HOSTELERIA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 22, S 8, H M 61894, I/A 8 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ GARRUDO ILUMINADO
Mostramos los datos de GOMEZ GARRUDO ILUMINADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GARRUDO ILUMINADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos