GOMEZ GARRUDO BRAULIO
Informe ejecutivo de GOMEZ GARRUDO BRAULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ GARRUDO BRAULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECREATIVOS ALFA OMEGA SA | Consejero Delegado | 25/04/2014 | 17/06/2021 |
RECREATIVOS ALFA OMEGA SA | Presidente | 25/04/2014 | 17/06/2021 |
RECREATIVOS ALFA OMEGA SA | Consejero | 15/10/2012 | 17/06/2021 |
RECREATIVOS ALFA OMEGA SA | Consejero Delegado Solidario | 10/11/2017 | 17/06/2021 |
RECREATIVOS ALFA OMEGA SA | Consejero | 17/06/2021 | |
ALYU HOSTELERIA SA | Consejero | 22/10/2012 | 11/05/2021 |
ALYU HOSTELERIA SA | Consejero Delegado Solidario | 09/08/2017 | 11/05/2021 |
ALYU HOSTELERIA SA | Presidente | 29/04/2014 | 11/05/2021 |
ALYU HOSTELERIA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/10/2012 | 09/08/2017 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GARRUDO BRAULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GARRUDO BRAULIO
Empresa: RECREATIVOS ALFA OMEGA SA
Consejero Delegado
- Gomez Garrudo Braulio
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Garrudo Braulio
Consejero
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
- Gomez Garrudo Isaac
Presidente
- Gomez Garrudo Braulio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12224 , F 48, S 8, H M 193424, I/A 10 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Empresa: ALYU HOSTELERIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Garrudo Braulio
Consejero
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
Presidente
- Gomez Garrudo Braulio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 220, S 8, H M 61894, I/A 10 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: RECREATIVOS ALFA OMEGA SA
Consejero
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
Presidente
- Gomez Garrudo Braulio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12224 , F 47, S 8, H M 193424, I/A 9 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-28
Empresa: RECREATIVOS ALFA OMEGA SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Garrudo Braulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12224 , F 47, S 8, H M 193424, I/A 9 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-28
Empresa: ALYU HOSTELERIA SAL
Consejero
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
Presidente
- Gomez Garrudo Braulio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 22, S 8, H M 61894, I/A 8 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: ALYU HOSTELERIA SAL
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Garrudo Braulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 22, S 8, H M 61894, I/A 8 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: ALYU HOSTELERIA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 22, S 8, H M 61894, I/A 8 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: ALYU HOSTELERIA SAL
Presidente
- Gomez Garrudo Braulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 17, S 8, H M 61894, I/A 7 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-28
Empresa: RECREATIVOS ALFA OMEGA SA
Consejero Delegado
- Gomez Garrudo Braulio
Presidente
- Gomez Garrudo Braulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12224 , F 47, S 8, H M 193424, I/A 8 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28
Empresa: ALYU HOSTELERIA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
- Marcos Gonzalez Hipolito
Consejero
- Gomez Garrudo Braulio
- Gomez Garrudo Iluminado
- Gomez Garrudo Isaac
- Marcos Gonzalez Hipolito
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 17, S 8, H M 61894, I/A 6 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ GARRUDO BRAULIO
Mostramos los datos de GOMEZ GARRUDO BRAULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GARRUDO BRAULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos