GOMEZ GARCIA MARIA VICENTA
Informe ejecutivo de GOMEZ GARCIA MARIA VICENTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOMEZ GARCIA MARIA VICENTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOVI SERRANO SL | Apoderado | 10/09/2013 | |
JOVI SERRANO SL | Secretario | 06/06/2013 | |
JOVI SERRANO SL | Consejero | 06/06/2013 | |
DELIBREADS EUROPE SL | Secretario | 16/03/2011 | 05/06/2013 |
DELIBREADS EUROPE SL | Consejero | 16/03/2011 | 05/06/2013 |
BARINGO INVERSIONES SL | Secretario | 27/05/2013 | |
BARINGO INVERSIONES SL | Consejero | 27/05/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GARCIA MARIA VICENTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GARCIA MARIA VICENTA
Empresa: JOSE BARINGO SL
Apoderado
- Gomez Garcia Maria Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7231, L 4533, F 93, S 8, H V 22249, I/A 26 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-46
Empresa: JOSE BARINGO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baringo Gomez Jose
- Baringo Gomez Maria
- Baringo Gomez Miguel Angel
- Baringo Leon Jose
- Gomez Garcia Maria Vicenta
Presidente
Secretario
- Gomez Garcia Maria Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330, L 1642, F 149, S 8, H V 22249, I/A 18 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-46
Empresa: DELIBREADS EUROPE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baringo Gomez Jose
- Baringo Gomez Maria
- Baringo Gomez Miguel Angel
- Baringo Leon Jose
- Gomez Garcia Maria Vicenta
Presidente
Secretario
- Gomez Garcia Maria Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9198, L 6481, F 139, S 8, H V 139418, I/A 13 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
Empresa: BARINGO INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baringo Gomez Jose
- Baringo Gomez Maria
- Baringo Gomez Miguel Angel
- Baringo Leon Jose
- Gomez Garcia Maria Vicenta
Presidente
Secretario
- Gomez Garcia Maria Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7548, L 4849, F 15, S 8, H V 91286, I/A 7 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-46
Empresa: DELIBREADS EUROPE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baringo Gomez Jose
- Baringo Gomez Maria
- Baringo Gomez Miguel Angel
- Baringo Leon Jose
- Gomez Garcia Maria Vicenta
Presidente
Secretario
- Gomez Garcia Maria Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9198, L 6481, F 137, S 8, H V 139418, I/A 5 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-46
Información de GOMEZ GARCIA MARIA VICENTA
Mostramos los datos de GOMEZ GARCIA MARIA VICENTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GARCIA MARIA VICENTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos