BARINGO LEON JOSE
Informe ejecutivo de BARINGO LEON JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE BARINGO LEON JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARINGO LEON JOSE
Empresa: BARINGO INVERSIONES SL
Apoderado
- Baringo Leon Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7548, L 4849, F 16, S 8, H V 91286, I/A 10 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-46
Empresa: JOSE BARINGO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Baringo Leon Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330, L 1642, F 149, S 8, H V 22249, I/A 18 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-46
Empresa: DELIBREADS EUROPE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Baringo Leon Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9198, L 6481, F 139, S 8, H V 139418, I/A 13 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
Empresa: BARINGO INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Baringo Leon Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7548, L 4849, F 15, S 8, H V 91286, I/A 7 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-46
Empresa: DELIBREADS EUROPE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Baringo Leon Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9198, L 6481, F 137, S 8, H V 139418, I/A 5 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-46
Información de BARINGO LEON JOSE
Mostramos los datos de BARINGO LEON JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARINGO LEON JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos