GOMEZ DIAZ PALOMA
Informe ejecutivo de GOMEZ DIAZ PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ DIAZ PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROCAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 27/09/2022 | |
EUROCAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado | 27/09/2022 | |
VIVEACTIVOS SA | Apoderado Solidario | 28/02/2013 | |
EUROCAJA RURAL SOCIEDAD GESTION DE ACTIVOS SA | Apoderado Solidario | 28/02/2013 | |
EUROCAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 24/09/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ DIAZ PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DIAZ PALOMA
Empresa: EUROCAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 130, S 8, H TO 5618, I/A 673 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-45
Empresa: CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SCC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 207, S 8, H TO 5618, I/A 538 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-45
Empresa: CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SCC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 206, S 8, H TO 5618, I/A 533 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-45
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 41, S 8, H TO 34573, I/A 3 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-45
Empresa: VIVEACTIVOS SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 25, S 8, H TO 34565, I/A 3 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-45
Empresa: CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SCC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 216, S 8, H TO 5618, I/A 457 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-45
Empresa: CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 214, S 8, H TO 5618, I/A 453 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-45
Información de GOMEZ DIAZ PALOMA
Mostramos los datos de GOMEZ DIAZ PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DIAZ PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos