ESCALANTE PINEL MIGUEL-ANGEL
Informe ejecutivo de ESCALANTE PINEL MIGUEL-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESCALANTE PINEL MIGUEL-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROCAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 27/09/2022 | |
EUROCAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado | 27/09/2022 | |
RURAL BROKER SL | Presidente | 07/04/2022 | |
RURAL BROKER SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/04/2022 | |
RURAL BROKER SL | Consejero | 07/04/2022 | |
VIVEACTIVOS SA | Apoderado Solidario | 28/02/2013 | |
EUROCAJA RURAL SOCIEDAD GESTION DE ACTIVOS SA | Apoderado Solidario | 28/02/2013 | |
EUROCAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 24/09/2012 |
VINCULACIONES DE ESCALANTE PINEL MIGUEL-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCALANTE PINEL MIGUEL-ANGEL
Empresa: EUROCAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 130, S 8, H TO 5618, I/A 673 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-45
Empresa: RURAL BROKER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Escalante Pinel Miguel-angel
Consejero
- Escalante Pinel Miguel-angel
Presidente
- Escalante Pinel Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 76, S 8, H TO 36001, I/A 14 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-45
Empresa: RURAL BROKER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Escalante Pinel Miguel-angel
Consejero
- Escalante Pinel Miguel-angel
Presidente
- Escalante Pinel Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 76, S 8, H TO 36001, I/A 14 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-45
Empresa: RURAL BROKER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Peño Pablo
- Escalante Pinel Miguel-angel
- Ruiz Andres Fernando
Consejero
- Diaz Peño Pablo
- Escalante Pinel Miguel-angel
- Ruiz Andres Fernando
Presidente
- Escalante Pinel Miguel-angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 107, S 8, H TO 36001, I/A 4 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-45
Empresa: RURAL BROKER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Peño Pablo
- Escalante Pinel Miguel-angel
- Ruiz Andres Fernando
Consejero
- Diaz Peño Pablo
- Escalante Pinel Miguel-angel
- Ruiz Andres Fernando
Presidente
- Escalante Pinel Miguel-angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 107, S 8, H TO 36001, I/A 4 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-45
Empresa: CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 207, S 8, H TO 5618, I/A 538 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-45
Empresa: CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 206, S 8, H TO 5618, I/A 533 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-45
Empresa: RURAL BROKER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Peño Pablo
- Escalante Pinel Miguel-angel
- Ruiz Andres Fernando
Consejero
- Diaz Peño Pablo
- Escalante Pinel Miguel-angel
- Ruiz Andres Fernando
Presidente
- Escalante Pinel Miguel-angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 106, S 8, H TO 36001, I/A 1 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-45
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 41, S 8, H TO 34573, I/A 3 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-45
Empresa: VIVEACTIVOS SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 25, S 8, H TO 34565, I/A 3 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-45
VER MAS ACTOS
Información de ESCALANTE PINEL MIGUEL-ANGEL
Mostramos los datos de ESCALANTE PINEL MIGUEL-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCALANTE PINEL MIGUEL-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos