GOMEZ-BARQUERO REDONDO JAVIER
Informe ejecutivo de GOMEZ-BARQUERO REDONDO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ-BARQUERO REDONDO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANALISTAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | Consejero | 24/12/2008 | 10/01/2014 |
VINCULACIONES DE GOMEZ-BARQUERO REDONDO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ-BARQUERO REDONDO JAVIER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 117, S 8, H M 462453, I/A 11 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
Empresa: 30 YARDAS PROYECTOS Y JARDINERIA SL
Consejero
- Castrillon Tristan Fernando
- Gil Rios Juan Luis
- Gomez-barquero Redondo Javier
- Parias Mora Figueroa Enrique
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 113, S 8, H M 462453, I/A 4 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-28
Información de GOMEZ-BARQUERO REDONDO JAVIER
Mostramos los datos de GOMEZ-BARQUERO REDONDO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ-BARQUERO REDONDO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos