ANALISTAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ANALISTAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
CIF B91380931
Capital Social 14515.0 Euros
Fecha de Constitución 25/06/2004
Nombres Anteriores
- 30 YARDAS PROYECTOS Y JARDINERIA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario NETCO INVESTMENT SL
VINCULACIONES DE ANALISTAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANALISTAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Cardenas Joaquin | Consejero | 10/01/2014 | 05/11/2018 |
Blanco Fernandez Joaquin | Presidente | 10/01/2014 | 05/11/2018 |
Blanco Fernandez Joaquin | Consejero | 10/01/2014 | 05/11/2018 |
Blanco Fernandez Joaquin | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/12/2016 | 05/11/2018 |
Castrillon Tristan Fernando | Consejero | 24/12/2008 | 05/11/2018 |
Castrillon Tristan Fernando | Vicepresidente | 21/07/2009 | 05/11/2018 |
Castrillon Tristan Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/12/2016 | 05/11/2018 |
Castrillon Tristan Fernando | Liquidador | 05/11/2018 | 05/11/2018 |
Fernandez Sanchez Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/12/2016 | 05/11/2018 |
Laguarta Suarez Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/12/2016 | 05/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANALISTAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 172, S 8, H M 462453, I/A 17 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 172, S 8, H M 462453, I/A 17 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 172, S 8, H M 462453, I/A 17 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 172, S 8, H M 462453, I/A 17 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 123, S 8, H M 462453, I/A 16 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 121, S 8, H M 462453, I/A 15 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 121, S 8, H M 462453, I/A 14 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 118, S 8, H M 462453, I/A 13 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 118, S 8, H M 462453, I/A 12 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25659 , F 117, S 8, H M 462453, I/A 11 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28