GOMEZ ABRIL JOAQUIN
Informe ejecutivo de GOMEZ ABRIL JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ ABRIL JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDITERRANEAN INNOVATION FISH SL | Apoderado Solidario | 19/11/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ ABRIL JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ABRIL JOAQUIN
Empresa: MEDITERRANEAN INNOVATION FISH SL
Consejero
- Cancer Nasarre Jesus
- Gomez Abril Joaquin
- Roca Elias Jonatan
Presidente
Secretario
- Gomez Abril Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 932 , F 64, S 8, H H 18709, I/A 5 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-21
Empresa: MEDITERRANEAN INNOVATION FISH SL
Apoderado Solidario
- Ayllon Rived Manuel
- Cancer Nasarre Jesus
- Gomez Abril Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 932 , F 61, S 8, H H 18709,H , I/ 2 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-21
Empresa: MIRSAM CONSULTORES SL
Apoderado
- Gomez Abril Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17274 , F 14, S 8, H M 296124, I/A 3 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Empresa: MEDITERRANEAN INNOVATION FISH SL
Consejero
- Ayllon Rived Manuel
- Cancer Nasarre Jesus
- Gomez Abril Joaquin
Presidente
Secretario
- Gomez Abril Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 932 , F 58, S 8, H H 18709,H , I/ 1 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-21
Empresa: ENGINYERIA DE PESATGE I MESURA SL
Administrador Solidario
- Gomez Abril Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36538 , F 191, S 8, H B 292947, I/A 6 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Información de GOMEZ ABRIL JOAQUIN
Mostramos los datos de GOMEZ ABRIL JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ABRIL JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos