AYLLON RIVED MANUEL
Informe ejecutivo de AYLLON RIVED MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYLLON RIVED MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROTON EUROPE SL | Apoderado Solidario | 09/06/2020 | |
MEDITERRANEAN INNOVATION FISH SL | Apoderado Solidario | 19/11/2010 |
VINCULACIONES DE AYLLON RIVED MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYLLON RIVED MANUEL
Empresa: PROTON EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Ayllon Rived Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47282 , F 172, S 8, H B 547194, I/A 2 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Empresa: MEDITERRANEAN INNOVATION FISH SL
Consejero
- Ayllon Rived Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 932 , F 64, S 8, H H 18709, I/A 4 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-21
Empresa: MEDITERRANEAN INNOVATION FISH SL
Apoderado Solidario
- Ayllon Rived Manuel
- Cancer Nasarre Jesus
- Gomez Abril Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 932 , F 61, S 8, H H 18709,H , I/ 2 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-21
Empresa: MEDITERRANEAN INNOVATION FISH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 932 , F 58, S 8, H H 18709,H , I/ 1 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-21
Información de AYLLON RIVED MANUEL
Mostramos los datos de AYLLON RIVED MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYLLON RIVED MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos