GLOBAL STATE MANAGEMENT BV
Informe ejecutivo de GLOBAL STATE MANAGEMENT BV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GLOBAL STATE MANAGEMENT BV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEA FLOWER MIRAFLORES SA | Liquidador | 04/12/2009 |
VINCULACIONES DE GLOBAL STATE MANAGEMENT BV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GLOBAL STATE MANAGEMENT BV
Empresa: PUEBLO SIERRA DE ALTEA SA
Administrador Unico
- Global State Management Bv
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19968 , F 161, S 8, H M 314454, I/A B (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Empresa: SEA FLOWER MIRAFLORES SA
Liquidador
- Global State Management Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23176 , F 210, S 8, H M 278536, I/A 27 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28
Empresa: SEA FLOWER MIRAFLORES SA
Administrador Unico
- Global State Management Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23176 , F 210, S 8, H M 278536, I/A 27 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28
Empresa: SEA FLOWER MIRAFLORES SA
Administrador Unico
- Global State Management Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23176 , F 209, S 8, H M 278536, I/A 25 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-28
Empresa: PUEBLO SIERRA DE ALTEA SA
Administrador Unico
- Global State Management Bv
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19968 , F 160, S 8, H M 314454, I/A 18 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de GLOBAL STATE MANAGEMENT BV
Mostramos los datos de GLOBAL STATE MANAGEMENT BV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GLOBAL STATE MANAGEMENT BV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos